Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dirk Schuster (ab 11.12.2017) (bis 18.02.2019) | 29.12.1967 | ||||
Torsten Frings (bis 09.12.2017) | 22.11.1976 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Heuer Fernandes (bis 30.06.2019) | 13.11.1992 | |||
23 | Joël Mall (bis 10.08.2018) | 05.04.1991 | |||
31 | Florian Stritzel (bis 30.06.2021) | 31.01.1994 | |||
Abwehr | |||||
2 | Pará (ab 30.08.2017) (bis 22.08.2018) | 07.08.1999 | |||
3 | Joevin Jones (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2019) | 08.03.1991 | |||
4 | Aytaç Sulu (bis 11.01.2019) | 11.12.1985 | |||
19 | Kevin Großkreutz (bis 30.06.2018) | 19.07.1988 | |||
21 | Immanuel Höhn (bis 30.06.2021) | 23.12.1991 | |||
26 | Patrick Banggaard (bis 31.01.2018) | 04.04.1994 | |||
28 | Leo Petri (bis 30.06.2018) | 09.03.1999 | |||
32 | Fabian Holland | 11.07.1990 | |||
33 | Romain Brégerie (ab 03.01.2018) (bis 30.06.2018) | 09.08.1986 | |||
33 | Ruibao Hu (ab 07.08.2017) (bis 03.01.2018) | 17.10.1996 | |||
35 | Niklas Kern (bis 30.06.2018) | 24.04.1999 | |||
39 | Paul Schmieder (bis 30.06.2018) | 21.04.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
Manassé Eshele (bis 30.06.2018) | 28.12.1998 | ||||
5 | Slobodan Medojević (ab 19.01.2018) (bis 30.06.2019) | 20.11.1990 | |||
6 | Marvin Mehlem (bis 30.06.2022) | 11.09.1997 | |||
8 | Julian von Haacke (bis 22.08.2018) | 14.02.1994 | |||
11 | Tobias Kempe | 27.06.1989 | |||
11 | Tobias Kempe (bis 30.06.2023) | 27.06.1989 | |||
13 | Markus Steinhöfer (bis 30.06.2018) | 07.03.1986 | |||
17 | Sandro Sirigu (bis 30.06.2019) | 07.10.1988 | |||
18 | Peter Niemeyer (bis 30.06.2018) | 22.11.1983 | |||
25 | Yannick Stark (bis 30.06.2020) | 28.10.1990 | |||
34 | Hamit Altintop (bis 04.01.2018) | 08.12.1982 | |||
36 | Wilson Kamavuaka (bis 02.09.2019) | 29.03.1990 | |||
Sturm | |||||
Barış Atik (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2018) | 09.01.1995 | ||||
7 | Felix Platte (ab 26.08.2017) (bis 30.06.2021) | 11.02.1996 | |||
9 | Dong-Won Ji (ab 26.01.2018) (bis 30.06.2018) | 28.05.1991 | |||
9 | Jamie Maclaren (bis 08.01.2018) | 29.07.1993 | |||
10 | Jan Rosenthal (bis 30.06.2018) | 07.04.1986 | |||
14 | Roman Bezjak (bis 01.02.2018) | 21.02.1989 | |||
15 | Terrence Boyd (bis 30.06.2018) | 16.02.1991 | |||
20 | Artur Sobiech (ab 20.07.2017) (bis 30.06.2018) | 12.06.1990 | |||
27 | Orrin McKinze Gaines II (bis 27.01.2019) | 02.03.1998 | |||
40 | Silas Zehnder (bis 01.08.2018) | 30.06.1999 | |||
verliehen | |||||
Jamie Maclaren (ab 08.01.2018) (bis 31.01.2019) | 29.07.1993 | ||||
Manassé Eshele (bis 30.06.2018) | 28.12.1998 | ||||
Patrick Banggaard (ab 31.01.2018) (bis 30.06.2018) | 04.04.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.08.2017 18:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |