Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Volker Finke (bis 30.06.2007) | 24.03.1948 | ||||
Co-Trainer | |||||
Achim Sarstedt (bis 30.06.2007) | 02.10.1959 | ||||
Torwart | |||||
Carsten Eisenmenger (bis 30.06.1993) | 15.06.1967 | ||||
Thomas Ehreiser (bis 30.06.1992) | 22.06.1969 | ||||
Gerd Sachs (bis 30.06.1992) | 22.04.1961 | ||||
Abwehr | |||||
Paul Caligiuri (bis 30.06.1994) | 09.03.1964 | ||||
Thomas Schmidt (bis 30.06.1994) | 19.09.1965 | ||||
Volker Ruoff (bis 30.06.1993) | 26.12.1969 | ||||
Rolf Maier (bis 30.06.1992) | 11.04.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Martin Braun (bis 30.06.1995) | 18.11.1968 | ||||
Andreas Zeyer (bis 30.06.1994) | 09.06.1968 | ||||
Christian Simon (bis 30.06.1994) | 30.06.1970 | ||||
Michael Pfahler (bis 30.06.1993) | 29.11.1965 | ||||
Michael Zeyer (bis 30.06.1992) | 09.06.1968 | ||||
Mario Barczyk (bis 30.06.1992) | 16.02.1970 | ||||
Oliver Müller (bis 30.06.1992) | 11.04.1967 | ||||
9 | Jens Todt (bis 30.06.1996) | 05.01.1970 | |||
12 | Ralf Kohl (bis 30.06.2001) | 28.10.1965 | |||
19 | Andreas Bornemann (bis 30.06.1998) | 15.09.1971 | |||
Sturm | |||||
Andree Fincke (bis 31.12.1992) | 17.09.1968 | ||||
Midhat Gluhačević (bis 30.06.1992) | 02.06.1965 | ||||
Michael Renner (bis 30.06.1992) | 08.12.1966 | ||||
11 | Uwe Spies (bis 30.06.1997) | 08.07.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.03.1992 15:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.03.1992 15:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.03.1992 15:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.04.1992 15:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.04.1992 15:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 16.04.1992 20:15 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 24.04.1992 19:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 03.05.1992 15:00 Uhr |
6 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 10.05.1992 15:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 17.05.1992 15:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |