Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Mario Gros (bis 30.06.2013) | 07.02.1972 | ||||
Trainer | |||||
Colin Bell (bis 30.06.2013) | 05.08.1961 | ||||
Co-Trainer | |||||
Marc Seuser (bis 30.06.2013) | 28.01.1990 | ||||
Ai Yoshiizumi (ab 28.01.2013) (bis 30.06.2013) | 12.10.1976 | ||||
Torwart | |||||
1 | Almuth Schult (bis 30.06.2013) | 09.02.1991 | |||
16 | Elena Bläser (bis 30.06.2013) | 16.09.1995 | |||
31 | Neide Simões (bis 30.06.2013) | 19.07.1988 | |||
Abwehr | |||||
2 | Sarah Schröder (bis 30.06.2013) | 17.01.1991 | |||
3 | Laura Störzel (bis 30.06.2013) | 25.05.1992 | |||
4 | Melanie Eminger (bis 30.06.2013) | 14.03.1994 | |||
5 | Antonia Hornberg (bis 30.06.2013) | 12.04.1991 | |||
19 | Corina Schröder (bis 13.02.2013) | 15.08.1986 | |||
20 | Leonie Maier (bis 30.06.2013) | 29.09.1992 | |||
21 | Peggy Kuznik (bis 30.06.2013) | 12.08.1986 | |||
22 | Rachel Rinast (bis 30.06.2013) | 02.06.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Jessica Bade (bis 30.06.2013) | 29.05.1993 | |||
10 | Aki Tago (ab 28.01.2013) (bis 30.06.2013) | 07.02.1989 | |||
11 | Nadine Rolser (bis 30.06.2013) | 13.04.1990 | |||
12 | Lisa Kossmann (bis 30.06.2013) | 09.06.1994 | |||
14 | Marie Pyko (bis 30.06.2013) | 08.08.1993 | |||
15 | Maren Weingarz (bis 30.06.2013) | 16.10.1994 | |||
17 | Rebecca Knaak (bis 30.06.2013) | 23.06.1996 | |||
24 | Theresa Laux (bis 30.06.2013) | 16.05.1994 | |||
25 | Aylin Yaren (bis 30.06.2013) | 30.08.1989 | |||
26 | Kathrin Becker (bis 30.06.2013) | 14.05.1996 | |||
27 | Anja Selensky (bis 30.06.2013) | 05.02.1993 | |||
41 | Katharina Kiel (ab 01.01.2013) (bis 30.06.2013) | 02.05.1992 | |||
41 | Larissa Mahn (bis 31.12.2012) | 15.05.1994 | |||
Sturm | |||||
7 | Celia Okoyino da Mbabi (bis 30.06.2013) | 27.06.1988 | |||
8 | Shelley Thompson (bis 30.06.2013) | 08.02.1984 | |||
9 | Nicole Rolser (bis 31.12.2012) | 07.02.1992 | |||
17 | Gabrielle Ngaska (ab 31.01.2013) (bis 30.06.2013) | 14.04.1988 | |||
18 | Sarah Gregorius (bis 30.06.2013) | 06.08.1987 | |||
19 | Emma Kete (ab 31.01.2013) (bis 30.06.2013) | 01.09.1987 | |||
23 | Sofia Nati (bis 30.06.2013) | 19.04.1993 |