Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Otto Rehhagel (ab 02.04.1981) (bis 30.06.1995) | 09.08.1938 | ||||
Kuno Klötzer (bis 01.04.1981) | 19.04.1922 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Burdenski (bis 30.06.1988) | 26.11.1950 | ||||
Albert Voß (bis 30.06.1981) | 08.09.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Schaaf (bis 30.06.1995) | 30.04.1961 | ||||
Jonny Otten (bis 30.06.1992) | 31.01.1961 | ||||
Karl-Heinz Kamp (bis 30.06.1985) | 26.09.1946 | ||||
Klaus Fichtel (bis 30.06.1984) | 19.11.1944 | ||||
Martin Haskamp (bis 30.06.1983) | 11.09.1958 | ||||
Hartmut Konschal (bis 31.10.1981) | 02.04.1953 | ||||
Hans-Jürgen Offermanns (bis 30.11.1980) | 16.03.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Norbert Meier (bis 31.12.1989) | 20.09.1958 | ||||
Benno Möhlmann (bis 04.10.1987) | 01.08.1954 | ||||
Norbert Siegmann (bis 30.06.1985) | 20.05.1953 | ||||
Uwe Bracht (bis 30.06.1984) | 10.07.1953 | ||||
Pasi Rautiainen (ab 01.01.1981) (bis 30.06.1982) | 18.07.1961 | ||||
Bohdan Masztaler (bis 30.06.1981) | 19.09.1949 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Reinders (bis 30.06.1985) | 19.01.1955 | ||||
Michael Böhnke (bis 30.06.1984) | 13.12.1959 | ||||
Uwe Behrens (bis 30.06.1982) | 10.04.1959 | ||||
Erwin Kostedde (bis 30.06.1982) | 21.05.1946 | ||||
Klaus-Dieter Jank (bis 30.06.1982) | 23.11.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.08.1980 00:00 Uhr |
6 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 03.10.1980 00:00 Uhr |
5 : 5 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.10.1980 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.11.1980 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 31.01.1981 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |