Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christian Kucharz (bis 30.06.2018) | 28.03.1980 | ||||
Torwart | |||||
1 | Julia Gornowitz (bis 30.06.2018) | 11.01.1996 | |||
1 | Stina Johannes (ab 12.11.2017) (bis 30.06.2018) | 23.01.2000 | |||
1 | Justien Odeurs (bis 30.06.2018) | 30.05.1997 | |||
1 | Antonia Knupfer (bis 25.01.2018) | 16.06.1992 | |||
12 | Laura Kiontke (bis 30.06.2018) | 20.06.1989 | |||
Abwehr | |||||
3 | Anne Güther (bis 30.06.2018) | 17.01.1998 | |||
4 | Luise Domnick (ab 05.09.2017) (bis 30.06.2018) | 25.07.1999 | |||
6 | Johanna Biermann (ab 21.04.2018) (bis 30.06.2018) | 19.01.2001 | |||
6 | Sara Löser (bis 30.06.2018) | 30.03.1995 | |||
6 | Sophia Löser (bis 30.06.2018) | 02.12.1997 | |||
9 | Maren Marie Tellenbröker (bis 30.06.2018) | 15.10.2000 | |||
9 | Annalena Breitenbach (ab 28.10.2017) (bis 30.06.2018) | 14.03.1998 | |||
14 | Anja Heuschkel (bis 30.06.2018) | 04.08.1997 | |||
19 | Melanie Müller (bis 30.06.2018) | 06.08.1999 | |||
23 | Tina Kremlitschka (bis 30.06.2018) | 01.02.1999 | |||
25 | Milena Reinhardt (bis 30.06.2018) | 28.09.2000 | |||
27 | Lara Schmidt (bis 30.06.2018) | 21.07.2000 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Anna Lena Riedel (bis 30.06.2018) | 13.06.2000 | |||
5 | Maxi Lehnard (bis 30.06.2018) | 19.08.1995 | |||
7 | Isabelle Knipp (bis 30.06.2018) | 09.12.1993 | |||
9 | Merza Julević (ab 19.11.2017) (bis 30.06.2018) | 17.04.1990 | |||
11 | Any Adam (bis 30.06.2018) | 02.10.2000 | |||
11 | Marie-Luise Herrmann (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2018) | 06.05.1992 | |||
17 | Elisa Müller (bis 30.06.2018) | 01.04.1990 | |||
17 | Jo Anne Klinger (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2018) | 10.07.2001 | |||
18 | Annika Graser (bis 30.06.2018) | 03.09.1999 | |||
20 | Louisa Lagaris (bis 30.06.2018) | 04.02.1995 | |||
21 | Anna Weiß (bis 30.06.2018) | 21.07.1998 | |||
22 | Sandra Müller (bis 30.06.2018) | 06.08.1999 | |||
Sturm | |||||
Tiffany Cameron (ab 12.11.2017) (bis 30.06.2018) | 16.10.1991 | ||||
Annalena Rieke (ab 13.05.2018) (bis 30.06.2018) | 10.01.1999 | ||||
9 | Ivana Rudelic (bis 30.06.2018) | 25.01.1992 | |||
10 | Linda Preuß (bis 30.06.2018) | 30.05.1998 | |||
11 | Jessica King (ab 01.04.2018) (bis 30.06.2018) | 31.05.1992 | |||
18 | Felicitas Mauersberger (bis 30.06.2018) | 01.03.1998 | |||
18 | Anna Krafczyk (bis 30.06.2018) | 23.01.1997 | |||
20 | Hannah Keane (ab 02.12.2017) (bis 30.06.2018) | 07.05.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 21.05.2018 14:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.05.2018 14:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 03.06.2018 14:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |