Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainerin | |||||
Christina Schellenberg (bis 30.06.2019) | 20.02.1988 | ||||
Torwart | |||||
1 | Natascha May (bis 30.06.2018) | 31.05.1999 | |||
Abwehr | |||||
2 | Anna Grimm (bis 30.06.2019) | 16.06.1995 | |||
3 | Mara Grimm (bis 30.06.2019) | 08.07.1998 | |||
15 | Annika Kömm (bis 30.06.2019) | 21.07.1994 | |||
22 | Leonie Haberäcker (bis 30.06.2019) | 05.06.1997 | |||
24 | Nina Hirsch (bis 30.06.2018) | 24.01.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
Julia Kohl (bis 30.06.2021) | 17.12.1999 | ||||
Linda Rabe (bis 30.06.2021) | 31.05.1999 | ||||
Mona Schomber (bis 30.06.2018) | 03.02.1998 | ||||
8 | Meike Kellermann (bis 30.06.2018) | 22.08.1997 | |||
9 | Meike Wischgoll (bis 30.06.2019) | 19.06.1989 | |||
10 | Julia Brückner (bis 30.06.2019) | 18.05.1987 | |||
11 | Angelika Rößler (bis 30.06.2019) | 19.07.1983 | |||
12 | Anna Hofrichter (bis 30.06.2019) | 20.07.1999 | |||
16 | Ellen Riess (bis 30.06.2024) | 08.12.1999 | |||
17 | Sara Hofmann (bis 30.06.2019) | 24.11.1995 | |||
20 | Christina Schellenberg (bis 30.06.2018) | 20.02.1988 | |||
21 | Maren Haberäcker (bis 30.06.2019) | 05.06.1997 | |||
Sturm | |||||
4 | Elisa Schumann (bis 30.06.2018) | 25.11.1997 | |||
16 | Ellen Riess (bis 30.06.2019) | 08.12.1999 | |||
18 | Nina Heisel (bis 30.06.2019) | 02.12.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 21.05.2018 14:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.05.2018 14:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 03.06.2018 14:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |