Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Oliver Zapel (bis 30.06.2023) | 15.01.1968 | ||||
Daniel Safadi (bis 30.06.2022) | |||||
Torwart | |||||
12 | Andrea Hoxha (bis 30.06.2023) | 28.09.1999 | |||
Abwehr | |||||
4 | Dustin Thiel (bis 30.06.2022) | 17.05.1996 | |||
5 | Sean Paul Vinberg (bis 30.06.2023) | 29.09.1994 | |||
8 | Morten Knudsen (bis 30.06.2024) | 28.04.1995 | |||
13 | Lucas Steen (bis 30.06.2022) | 13.06.2000 | |||
15 | Kenny Korup (bis 30.06.2023) | 12.02.1999 | |||
17 | Alex Hammerschmidt (bis 30.06.2022) | 15.08.1998 | |||
17 | Christophe van Zutphen (bis 30.06.2022) | ||||
24 | Elias Tamburini (bis 30.06.2022) | 01.02.1995 | |||
29 | Hendrik Wurr (bis 30.06.2023) | 15.09.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
Gianluca Stoll Giovanella (bis 30.06.2022) | 17.02.1999 | ||||
2 | Conor-Jonathan Gnerlich (bis 30.06.2022) | 03.11.1998 | |||
3 | Nico Fischer (bis 30.06.2022) | 10.05.1989 | |||
6 | Björn Lambach (bis 30.06.2024) | 01.12.1991 | |||
7 | Fabian Graudenz (bis 30.06.2022) | 16.01.1992 | |||
9 | Michael Kobert (bis 30.06.2024) | 14.03.1996 | |||
10 | Haris Hyseni (bis 30.06.2024) | 14.09.1992 | |||
10 | Haris Hyseni (bis 30.06.2023) | 14.09.1992 | |||
11 | Abdullah Abou Rashed (bis 30.06.2022) | 07.08.1997 | |||
12 | Niklas Grünitz (bis 30.06.2022) | 17.02.1998 | |||
16 | Gerret Grage (bis 30.06.2022) | 19.03.2002 | |||
16 | Sebastian Pingel (bis 30.06.2022) | 11.05.1993 | |||
17 | Abdelmajid Bouali (bis 30.06.2022) | 14.12.1996 | |||
18 | Murat Rasgele (bis 30.06.2023) | 18.01.2002 | |||
20 | Nestor Djengoue (bis 30.06.2023) | 26.04.1991 | |||
20 | Fares Hadj (bis 30.06.2022) | ||||
21 | Sam-Calvin Kisekka (bis 30.06.2023) | 27.05.2002 | |||
22 | Maurice Maletzki (bis 30.06.2022) | 08.09.1991 | |||
22 | Saibo Ibraimo (bis 30.06.2022) | 03.06.2001 | |||
23 | Sahid Wahab (bis 30.06.2022) | 08.02.1989 | |||
25 | Daoud Iraqi (bis 30.06.2022) | 13.09.1999 | |||
26 | Arnold Budimbu (bis 30.06.2022) | 20.02.1995 | |||
27 | Corvin Bock | 13.01.1999 | |||
30 | Kusi Kwame (bis 30.06.2022) | 09.08.1989 | |||
31 | Kevin Hübner (bis 30.06.2022) | 06.06.1992 | |||
32 | Kevin Tittel (bis 30.06.2022) | 04.02.1994 | |||
Sturm | |||||
9 | Dominik Wüst (bis 30.06.2022) | 29.04.1996 | |||
19 | Luca Aouci (bis 30.06.2022) | 23.08.1998 | |||
25 | Ramazan Acer (bis 30.06.2022) | 05.04.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.03.2022 15:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.03.2022 14:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.03.2022 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.03.2022 |
- : - spielfrei |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 03.04.2022 14:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 09.04.2022 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.04.2022 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.04.2022 15:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.05.2022 14:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 15.05.2022 |
- : - spielfrei |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 22.05.2022 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.05.2022 14:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |