Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Kristian Arambasic (bis 30.06.2023) | 05.08.1977 | ||||
Andreas Golombek (bis 30.06.2022) | 09.08.1968 | ||||
Torwart | |||||
Phil Wilhelm (bis 30.06.2023) | 20.06.2002 | ||||
1 | Maciej Czyzniewski (bis 30.06.2023) | 04.08.1985 | |||
1 | Josip Galic (bis 30.06.2022) | 25.01.2000 | |||
21 | Flemming Niemann (bis 30.06.2023) | 07.08.1996 | |||
21 | Max-Niklas Milde (bis 30.06.2022) | 01.03.2004 | |||
Abwehr | |||||
3 | Daniel Haritonov (bis 30.06.2023) | 14.04.2000 | |||
4 | Marco Kaffenberger (bis 30.06.2022) | 09.07.1996 | |||
6 | Jan Roschlaub (bis 30.06.2023) | 11.12.2000 | |||
17 | Julijan Popovic (bis 30.06.2023) | 15.06.1999 | |||
22 | Joel Schallschmidt (bis 30.06.2022) | ||||
25 | Angelos Argyris (bis 30.06.2023) | 06.05.1994 | |||
26 | Alexander Nandzik (bis 30.06.2023) | 12.09.1992 | |||
27 | Landry Imboula (bis 30.06.2023) | ||||
31 | Pierre Becken (bis 30.06.2023) | 28.09.1987 | |||
32 | Marcel Schillmöller (bis 30.06.2023) | ||||
Mittelfeld | |||||
Firas Romdhane (bis 30.06.2023) | 03.08.2002 | ||||
5 | Serkan Temin (bis 30.06.2022) | 05.03.2001 | |||
7 | Niklas Kiene (bis 30.06.2023) | 18.09.1991 | |||
10 | Josip Tomić (bis 30.06.2023) | 16.07.1993 | |||
11 | Kamer Krasniqi (bis 30.06.2022) | 11.01.1996 | |||
16 | David Kinner (bis 30.06.2022) | ||||
17 | Ismet Osmani (bis 30.06.2023) | 21.12.2000 | |||
22 | Emeraude Betani-Baku (bis 30.06.2023) | 01.06.2003 | |||
23 | Moussa Alawie (bis 30.06.2023) | 29.11.1992 | |||
30 | Kubilay Büyükdemir (bis 30.06.2023) | 06.08.1997 | |||
Sturm | |||||
7 | Emre Yeşilova (bis 30.06.2022) | 30.12.1993 | |||
8 | Bocar Djumo (bis 30.06.2023) | 21.08.1994 | |||
9 | Shamsu Mansaray (bis 30.06.2023) | 17.03.1999 | |||
9 | Alen Suljevic (bis 30.06.2022) | 13.06.1999 | |||
13 | Addy Menga (bis 30.06.2022) | 28.09.1983 | |||
20 | Kevin Coleman (bis 30.06.2023) | 01.03.1998 | |||
20 | Jiří Miker (bis 30.06.2022) | 01.04.1998 | |||
24 | Jaroslaw Lindner (bis 30.06.2022) | 28.06.1988 | |||
30 | Michael Seaton (bis 30.06.2022) | 01.05.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.03.2022 15:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.03.2022 14:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.03.2022 15:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.03.2022 17:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.04.2022 15:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 09.04.2022 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.04.2022 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.04.2022 15:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.05.2022 14:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.05.2022 15:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 22.05.2022 14:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.05.2022 14:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |