Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lars Jagemann (bis 30.06.2022) | 02.12.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Fynn Hegerfeldt (bis 30.06.2023) | 24.03.2001 | |||
27 | Julian Quack (bis 30.06.2022) | 29.05.2000 | |||
30 | Patrick Siefkes | 12.01.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Daniel Owusu (bis 30.06.2023) | 03.08.2000 | |||
3 | Tjorve Mohr (bis 30.06.2023) | 26.03.1997 | |||
4 | Nikola Serra (bis 30.06.2023) | 05.01.1995 | |||
4 | Lias Patjens (bis 30.06.2022) | 19.08.1999 | |||
5 | Arian Khodabakhshian (bis 30.06.2023) | 13.01.2001 | |||
12 | Nico von der Reith (bis 30.06.2023) | 14.06.1993 | |||
16 | Ashton Götz (bis 30.06.2023) | 16.07.1993 | |||
22 | Tom Kinitz (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 23.09.2001 | |||
22 | Hassan El-Saleh (bis 30.06.2022) | 13.01.1997 | |||
24 | Jean-Philippe Meibohm (bis 30.06.2022) | 29.09.1997 | |||
25 | Nick Dehde (bis 30.06.2022) | 20.07.2001 | |||
26 | Liam Giwah (bis 30.06.2023) | 14.01.2000 | |||
31 | Finn Zeugner (bis 30.06.2022) | 25.01.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
Bennet Wittig (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 09.02.2003 | ||||
Julian Budde (bis 30.06.2022) | 02.06.2002 | ||||
3 | Stig Hartig (bis 30.06.2022) | 06.06.2001 | |||
6 | Jorik Wulff (bis 30.06.2023) | 22.04.2001 | |||
7 | Jannes Elfers (bis 30.06.2023) | 11.10.1995 | |||
8 | Milan Schweiger (bis 30.06.2023) | ||||
8 | Niklas Golke (bis 30.06.2022) | 20.12.1999 | |||
9 | Felix Niebergall (bis 30.06.2023) | 26.07.1998 | |||
10 | Florian Nagel (bis 30.06.2022) | 13.03.1992 | |||
11 | Jasper Gooßen (bis 30.06.2023) | 17.11.1995 | |||
13 | Sebastian Haut (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 23.01.1996 | |||
17 | Martin Sattler (bis 30.06.2023) | 13.09.1999 | |||
20 | Oliver Ioannou (bis 30.06.2022) | 06.04.1989 | |||
21 | Dimitri Fiks (bis 30.06.2022) | 27.10.1990 | |||
23 | Maximilian Benjamin Geißen (bis 30.06.2023) | 03.03.1999 | |||
28 | Christian Rusch (bis 30.06.2023) | 29.04.2001 | |||
Sturm | |||||
7 | Max Reichardt (bis 30.06.2022) | 13.03.2001 | |||
11 | Fabian von Essen (bis 30.06.2022) | 07.10.2001 | |||
14 | Alexander Neumann (bis 30.06.2023) | 13.08.1989 | |||
15 | Fabio Manuel Dias (bis 30.06.2022) | 28.10.1992 | |||
19 | Lennard Fock (bis 30.06.2023) | 01.03.2000 | |||
21 | Jan-Miklas Steffens (bis 30.06.2023) | 28.12.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.03.2022 |
- : - spielfrei |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.03.2022 15:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.03.2022 15:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.03.2022 17:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.04.2022 15:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 10.04.2022 15:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.04.2022 |
- : - spielfrei |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.05.2022 15:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.05.2022 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.05.2022 15:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 22.05.2022 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.05.2022 14:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |