Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Carsten Wehlmann (bis 30.06.2014) | 27.06.1972 | ||||
Trainer | |||||
Thorsten Gutzeit (bis 04.06.2013) | 14.01.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jan Sandmann (bis 30.06.2014) | 03.05.1978 | ||||
Torwart | |||||
1 | Morten Jensen (bis 30.06.2013) | 20.09.1987 | |||
12 | Daniel Strähle (bis 30.06.2014) | 27.03.1991 | |||
25 | Niklas Jakusch (bis 30.06.2016) | 20.12.1989 | |||
Abwehr | |||||
3 | Hamza Kizil (ab 01.01.2013) (bis 30.06.2014) | 13.08.1989 | |||
4 | Manuel Hartmann (bis 30.06.2016) | 26.03.1984 | |||
6 | David Urban (bis 30.06.2014) | 04.06.1992 | |||
7 | Gerrit Pressel (bis 30.06.2014) | 19.06.1990 | |||
8 | Christian Jürgensen (bis 30.06.2013) | 06.04.1985 | |||
13 | Marlon Krause (bis 30.06.2016) | 01.09.1990 | |||
16 | Amando Aust (bis 30.06.2013) | 23.04.1990 | |||
17 | Fabian Wetter (bis 30.06.2015) | 30.03.1989 | |||
19 | Patrick Herrmann (bis 29.01.2019) | 16.03.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
Florian Meyer (bis 30.06.2013) | 14.07.1987 | ||||
11 | Rafael Kazior (bis 30.06.2015) | 07.02.1983 | |||
21 | Tim Siedschlag (bis 30.06.2020) | 26.09.1987 | |||
23 | Steve Müller (bis 30.01.2014) | 16.05.1985 | |||
27 | Marcel Gebers (bis 30.06.2015) | 05.06.1986 | |||
28 | Deran Toksöz (bis 21.01.2014) | 21.05.1988 | |||
Sturm | |||||
9 | Andy Hebler (bis 30.06.2014) | 05.01.1989 | |||
10 | Casper Johansen (bis 30.06.2014) | 28.07.1988 | |||
20 | Marc Heider (bis 30.06.2016) | 18.05.1986 | |||
22 | Fiete Sykora (bis 30.06.2015) | 16.09.1982 | |||
24 | Jaroslaw Lindner (bis 30.06.2015) | 28.06.1988 | |||
29 | Christopher Kramer (bis 30.06.2013) | 16.10.1989 | |||
30 | Marcel Schied (bis 30.06.2014) | 28.07.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 29.05.2013 18:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 02.06.2013 14:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |