Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Perry Bräutigam (bis 30.06.2014) | 28.03.1963 | ||||
Trainer | |||||
Alexander Zorniger (bis 11.02.2015) | 08.10.1967 | ||||
Co-Trainer | |||||
Tamás Bódog (bis 30.06.2014) | 27.09.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Fabio Coltorti (bis 30.06.2018) | 03.12.1980 | |||
12 | Andreas Kerner (bis 18.01.2013) | 05.09.1988 | |||
22 | Benjamin Bellot (bis 30.06.2017) | 30.07.1990 | |||
26 | Erik Domaschke (ab 03.10.2012) (bis 30.06.2014) | 11.11.1985 | |||
33 | Pascal Borel (bis 30.06.2013) | 26.09.1978 | |||
Abwehr | |||||
2 | Marcus Hoffmann (bis 30.06.2013) | 12.10.1987 | |||
3 | Tomasz Wisio (bis 30.06.2013) | 20.01.1982 | |||
8 | Tim Sebastian (bis 14.01.2016) | 17.01.1984 | |||
14 | Patrick Koronkiewicz (bis 30.08.2013) | 13.03.1991 | |||
17 | Umut Koçin (bis 30.06.2013) | 02.06.1988 | |||
23 | Niklas Hoheneder (bis 30.06.2015) | 17.08.1986 | |||
28 | Fabian Franke (bis 30.06.2015) | 07.03.1989 | |||
30 | Christian Müller (bis 30.06.2014) | 13.08.1983 | |||
32 | Adrian Mrowiec (bis 16.08.2012) | 01.12.1983 | |||
Mittelfeld | |||||
Alexander Siebeck (ab 12.05.2013) (bis 30.06.2013) | 03.11.1993 | ||||
Rene Legien (ab 01.05.2013) (bis 30.06.2013) | 06.03.1992 | ||||
4 | Pekka Lagerblom (bis 08.10.2012) | 19.10.1982 | |||
5 | Henrik Ernst (bis 30.06.2015) | 02.09.1986 | |||
6 | Jeremy Karikari (bis 14.05.2013) | 23.07.1987 | |||
10 | Thiago Rockenbach (bis 29.01.2014) | 01.02.1985 | |||
14 | Daniel Rosin (bis 30.06.2013) | 18.05.1980 | |||
15 | Bastian Schulz (bis 31.12.2013) | 10.07.1985 | |||
16 | Juri Judt (bis 11.12.2013) | 24.07.1986 | |||
18 | Timo Röttger (bis 30.06.2014) | 12.07.1985 | |||
21 | Paul Schinke (bis 30.06.2013) | 16.05.1991 | |||
24 | Dominik Kaiser (bis 30.06.2018) | 16.09.1988 | |||
29 | Sebastian Heidinger (bis 30.06.2015) | 11.01.1986 | |||
34 | Clemens Fandrich (ab 06.01.2013) (bis 11.01.2015) | 10.01.1991 | |||
Sturm | |||||
9 | Roman Wallner (bis 29.08.2012) | 04.02.1982 | |||
11 | Daniel Frahn (bis 30.06.2015) | 03.06.1987 | |||
13 | Tom Nattermann (bis 30.06.2013) | 16.04.1993 | |||
19 | Matthias Morys (ab 01.01.2013) (bis 30.06.2014) | 19.03.1987 | |||
20 | Stefan Kutschke (bis 30.06.2013) | 03.11.1988 | |||
27 | Carsten Kammlott (bis 15.01.2014) | 28.02.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 29.05.2013 17:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 02.06.2013 14:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |