Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ramazan Yildirim (ab 29.06.2013) (bis 03.01.2014) | 07.09.1975 | ||||
Maik Walpurgis (bis 16.06.2013) | 09.10.1973 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ovid Hajou (bis 16.06.2013) | 10.11.1983 | ||||
Torwart | |||||
1 | Bastian Görrissen (bis 30.06.2013) | 19.07.1983 | |||
27 | David Buchholz (bis 30.06.2013) | 05.08.1984 | |||
Abwehr | |||||
2 | André Wiwerink (ab 01.01.2013) (bis 30.06.2013) | 15.10.1980 | |||
3 | Ronny Surma (bis 19.01.2013) | 17.04.1988 | |||
4 | Gerrit Nauber (bis 30.06.2017) | 13.04.1992 | |||
20 | Matthias Tietz (bis 30.06.2013) | 06.02.1990 | |||
21 | Michael Hohnstedt (bis 30.06.2013) | 03.05.1988 | |||
24 | Tobias Willers (bis 30.06.2013) | 21.04.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Dalibor Gatarić (bis 30.06.2014) | 18.05.1986 | |||
6 | Tim Gorschlüter (bis 30.06.2018) | 24.08.1983 | |||
7 | Julian Loose (bis 30.06.2014) | 17.05.1985 | |||
14 | Henning Grieneisen (bis 30.06.2014) | 09.09.1984 | |||
15 | Marko Karamarko (ab 01.01.2013) (bis 30.06.2013) | 27.03.1992 | |||
16 | Benjamin Wingerter (bis 30.06.2013) | 25.03.1983 | |||
17 | Timo Kunert (bis 01.09.2013) | 12.03.1987 | |||
18 | Julian Westermann (bis 30.06.2013) | 19.04.1991 | |||
19 | Julian Büscher (ab 01.01.2013) (bis 15.09.2013) | 22.04.1993 | |||
22 | Christian Rasche (ab 21.01.2013) (bis 26.08.2013) | 18.10.1992 | |||
26 | Danijel Gatarić (bis 30.06.2014) | 18.05.1986 | |||
28 | Sofien Chahed (bis 30.06.2014) | 22.11.1989 | |||
31 | Oliver Zech (bis 23.08.2012) | 31.01.1987 | |||
Sturm | |||||
8 | Kevin Freiberger (ab 31.01.2013) (bis 30.06.2014) | 16.11.1988 | |||
9 | Aleksandar Kotuljac (bis 30.06.2014) | 02.11.1981 | |||
10 | Dennis Schmidt (ab 24.08.2012) (bis 30.06.2013) | 18.04.1988 | |||
11 | Roman Prokoph (bis 30.06.2013) | 06.08.1985 | |||
13 | Amir Shapourzadeh (bis 30.06.2014) | 19.09.1982 | |||
19 | Danny Radke (bis 31.01.2013) | 17.08.1993 | |||
22 | Simon Engelmann (bis 31.12.2012) | 22.03.1989 | |||
23 | Marcus Fischer (bis 30.06.2013) | 12.08.1980 | |||
25 | Alessandro Beccaria (ab 19.10.2012) (bis 30.06.2013) | 12.06.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 29.05.2013 17:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 02.06.2013 14:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |