Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Markus von Ahlen (ab 20.12.2012) (bis 30.06.2013) | 01.01.1971 | ||||
Alexander Schmidt (bis 17.11.2012) | 23.10.1968 | ||||
Torwart | |||||
Felix Ruml (bis 30.06.2014) | 26.04.1993 | ||||
Felix Junghan (bis 30.06.2013) | 04.09.1993 | ||||
Timo Ochs (ab 08.08.2012) (bis 22.01.2013) | 17.10.1981 | ||||
1 | Kai Fritz (ab 10.02.2013) (bis 30.06.2016) | 19.06.1989 | |||
30 | Vitus Eicher (bis 30.06.2015) | 05.11.1990 | |||
33 | Michael Netolitzky (bis 30.06.2014) | 12.01.1994 | |||
Abwehr | |||||
Phillipp Steinhart (bis 30.06.2014) | 07.07.1992 | ||||
Manuel Bühler (bis 30.06.2014) | 06.04.1992 | ||||
Christoph Rech (bis 30.06.2014) | 29.04.1993 | ||||
Necat Aygün (ab 29.03.2013) (bis 30.06.2014) | 26.02.1980 | ||||
Alexandros Tanidis (ab 01.01.2013) (bis 07.01.2014) | 23.10.1991 | ||||
Christoph Dinkelbach (bis 30.06.2013) | 10.02.1992 | ||||
Chris Wolf (bis 30.06.2013) | 23.02.1991 | ||||
Robert Zeus (bis 30.06.2013) | 17.03.1993 | ||||
Christopher Schindler (bis 30.06.2013) | 29.04.1990 | ||||
Arne Feick (ab 01.03.2013) (bis 30.06.2013) | 01.04.1988 | ||||
16 | Peter Kurzweg (ab 01.05.2013) (bis 30.06.2015) | 10.02.1994 | |||
23 | Benjamin Schwarz (bis 31.12.2012) | 10.07.1986 | |||
Mittelfeld | |||||
Kodjovi Koussou (bis 30.06.2014) | 22.06.1992 | ||||
Andreas Geipl (bis 30.06.2014) | 21.04.1992 | ||||
Stefan Wannenwetsch (bis 30.06.2014) | 19.01.1992 | ||||
Liridon Vocaj (bis 30.06.2014) | 01.10.1993 | ||||
Mike Ott (ab 01.11.2012) (bis 30.06.2014) | 02.03.1995 | ||||
Dennis Vatany (bis 31.12.2013) | 07.06.1991 | ||||
Tobias Killer (bis 30.06.2013) | 20.08.1993 | ||||
Gianni Gotthardt (bis 30.06.2013) | 20.08.1994 | ||||
Sebastian Maier (bis 30.06.2013) | 18.09.1993 | ||||
Grigoris Makos (ab 23.03.2013) (bis 30.04.2013) | 18.01.1987 | ||||
Denis Bushuev (bis 17.11.2012) | 15.02.1982 | ||||
7 | Maximilian Knuth (bis 06.08.2012) | 17.05.1989 | |||
Sturm | |||||
Bobby Wood (bis 30.06.2014) | 15.11.1992 | ||||
Daniel Jais (bis 30.06.2014) | 24.02.1993 | ||||
Ivan Knezevic (bis 30.06.2014) | 14.07.1993 | ||||
Markus Ziereis (bis 30.06.2013) | 26.08.1992 | ||||
Simon Motz (bis 30.06.2013) | 17.06.1993 | ||||
Robert Glatzel (bis 30.06.2013) | 08.01.1994 | ||||
Ola Kamara (ab 01.03.2013) (bis 30.04.2013) | 15.10.1989 | ||||
Jann-Christopher George (ab 01.01.2013) (bis 31.03.2013) | 31.07.1992 | ||||
20 | Nico Karger (bis 30.06.2017) | 01.02.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 29.05.2013 18:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 04.06.2013 20:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |