Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Walter Junghans (bis 30.06.2014) | 26.10.1958 | ||||
Trainer | |||||
Erik ten Hag (bis 30.06.2015) | 02.02.1970 | ||||
Co-Trainer | |||||
Gerd Müller (bis 30.06.2014) | 03.11.1945 | ||||
Rainer Ulrich (bis 30.06.2014) | 04.06.1949 | ||||
Torwart | |||||
Raif Husic (bis 30.06.2014) | 05.02.1996 | ||||
1 | Lukas Raeder (bis 30.06.2014) | 30.12.1993 | |||
12 | Andreas Rössl (bis 30.06.2018) | 20.02.1988 | |||
25 | Leopold Zingerle (bis 28.08.2015) | 10.04.1994 | |||
Abwehr | |||||
2 | Benno Schmitz (bis 30.06.2014) | 17.11.1994 | |||
3 | Dennis Chessa (bis 30.06.2014) | 19.10.1992 | |||
4 | Stefan Buck (bis 30.06.2015) | 03.09.1980 | |||
5 | Edwin Schwarz (bis 30.06.2015) | 13.09.1994 | |||
5 | Daniel Wein (bis 30.06.2014) | 05.02.1994 | |||
8 | Ylli Sallahi (bis 31.12.2014) | 06.04.1994 | |||
15 | Matthias Strohmaier (ab 30.01.2014) (bis 30.06.2016) | 11.03.1994 | |||
16 | Vladimir Ranković (bis 30.06.2014) | 27.06.1993 | |||
18 | Lukas Grill (bis 30.06.2014) | 09.02.1993 | |||
23 | David Vržogic (bis 30.06.2014) | 10.08.1989 | |||
32 | Lucas Genkinger (bis 30.06.2014) | 14.03.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Rico Strieder (bis 30.06.2015) | 06.07.1992 | |||
8 | Christian Derflinger (bis 30.06.2014) | 02.02.1994 | |||
9 | Alessandro Schöpf (bis 30.06.2014) | 07.02.1994 | |||
14 | Steeven Ribéry (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2015) | 01.09.1995 | |||
14 | Etienne Scholz (bis 30.06.2014) | 03.08.1993 | |||
17 | Pierre-Emile Højbjerg (bis 30.06.2014) | 05.08.1995 | |||
19 | Niklas Horn (bis 30.06.2014) | 22.09.1990 | |||
20 | Nikola Jelisić (bis 30.06.2015) | 29.12.1994 | |||
29 | Angelos Oikonomou (bis 30.06.2014) | 23.08.1995 | |||
30 | Torben Rhein (bis 05.07.2020) | 12.01.2003 | |||
31 | Maximilian Rothenbücher (bis 30.06.2014) | 15.05.1993 | |||
Sturm | |||||
7 | Tobias Schweinsteiger (bis 30.06.2015) | 12.03.1982 | |||
10 | Bastian Fischer (bis 30.06.2015) | 20.01.1993 | |||
11 | Patrick Weihrauch (bis 30.06.2015) | 03.03.1994 | |||
20 | Kevin Friesenbichler (bis 30.06.2014) | 06.05.1994 | |||
21 | Julian Green (bis 30.06.2014) | 06.06.1995 | |||
23 | Alexander Sieghart (bis 30.06.2015) | 29.07.1994 | |||
27 | Oliver Markoutz (bis 30.06.2014) | 14.01.1995 | |||
30 | Mitchell Weiser (bis 30.06.2015) | 21.04.1994 | |||
35 | Simon Seferings (bis 30.06.2014) | 05.07.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 28.05.2014 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.06.2014 14:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |