Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Koschinat (bis 14.10.2018) | 01.09.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | André Poggenborg (bis 30.06.2017) | 17.09.1983 | |||
12 | Alexander Monath (bis 30.06.2015) | 30.08.1993 | |||
21 | Pascal Wichmann (bis 30.06.2015) | 20.05.1994 | |||
Abwehr | |||||
2 | Tobias Fink (bis 30.06.2016) | 11.12.1983 | |||
3 | Daniel Flottmann (bis 30.06.2017) | 06.08.1984 | |||
16 | Kusi Kwame (bis 30.06.2017) | 09.08.1989 | |||
20 | Milo McCormick (bis 30.06.2014) | 02.01.1994 | |||
22 | Florian Hörnig (bis 30.06.2017) | 06.08.1986 | |||
23 | Jan-André Sievers (bis 30.06.2015) | 05.08.1987 | |||
24 | Sebastian Zinke (bis 31.01.2015) | 20.02.1985 | |||
27 | Nils Dübbert (bis 30.06.2014) | 29.03.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Markus Pazurek (bis 30.06.2018) | 18.12.1988 | |||
6 | Oliver Laux (bis 06.01.2015) | 26.03.1990 | |||
7 | Michael Kessel (bis 30.06.2019) | 28.08.1984 | |||
8 | Frederic Brill (bis 30.06.2014) | 28.05.1992 | |||
14 | Albert Streit (ab 06.01.2014) (bis 30.06.2014) | 28.03.1980 | |||
17 | Stipe Batarilo (bis 30.06.2014) | 17.11.1993 | |||
18 | Daniel Isken (ab 20.06.2014) (bis 30.06.2014) | 25.03.1995 | |||
19 | Ozan Yilmaz (bis 30.06.2016) | 01.02.1988 | |||
30 | Hamdi Dahmani (ab 10.01.2014) (bis 30.06.2019) | 16.11.1987 | |||
31 | Thomas Kraus (bis 30.06.2015) | 05.04.1987 | |||
34 | Kristoffer Andersen (ab 05.09.2013) (bis 30.06.2019) | 09.12.1985 | |||
Sturm | |||||
10 | Thiemo-Jérôme Kialka (bis 30.06.2015) | 12.01.1989 | |||
11 | Tobias Steffen (bis 30.06.2014) | 03.06.1992 | |||
15 | Marko Stojanovic (bis 30.06.2015) | 31.05.1994 | |||
18 | Kushtrim Lushtaku (bis 29.01.2014) | 08.10.1989 | |||
28 | Manuel Rasp (bis 31.01.2014) | 16.04.1987 | |||
58 | Ercan Aydogmus (bis 30.06.2015) | 22.08.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 28.05.2014 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.06.2014 14:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |