Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas Brdaric (ab 23.06.2014) (bis 30.06.2015) | 23.01.1975 | ||||
Valerien Ismaël (bis 30.06.2014) | 28.09.1975 | ||||
Torwart | |||||
Carl Klaus (bis 30.06.2014) | 16.01.1994 | ||||
1 | Marius Sauss (bis 30.06.2014) | 05.08.1992 | |||
20 | Patrick Drewes (bis 30.06.2014) | 04.02.1993 | |||
22 | Carl Klaus (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 16.01.1994 | |||
26 | Milan Ancic (bis 30.06.2016) | 26.02.1996 | |||
26 | Matthias Hamrol (ab 15.10.2013) (bis 30.06.2015) | 31.12.1993 | |||
26 | Arvid Schenk (bis 30.06.2014) | 28.07.1989 | |||
Abwehr | |||||
Bjarne Thoelke (bis 30.06.2014) | 11.04.1992 | ||||
Noah Korczowski (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | 08.01.1994 | ||||
3 | Dan-Patrick Poggenberg (bis 30.06.2014) | 28.03.1992 | |||
4 | Julian Klamt (bis 30.06.2021) | 22.08.1989 | |||
4 | Marcel Schäfer (bis 30.06.2015) | 07.06.1984 | |||
15 | Rico Schlimpert (bis 30.06.2015) | 23.02.1988 | |||
18 | Jonas Sonnenberg (bis 30.06.2015) | 23.06.1993 | |||
19 | Hendrik Hansen (bis 30.06.2015) | 04.11.1994 | |||
22 | Nils Winter (bis 22.07.2014) | 13.12.1993 | |||
28 | Tobias Henneböle (bis 30.06.2015) | 19.05.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
Maximilian Arnold (bis 30.06.2014) | 27.05.1994 | ||||
Marvin Kleihs (bis 30.06.2014) | 19.03.1994 | ||||
Willi Evseev (bis 30.06.2014) | 14.02.1992 | ||||
Theodoros Ganitis (bis 30.06.2014) | 23.05.1994 | ||||
Dennis Strompen (bis 30.06.2014) | 05.01.1994 | ||||
Murat Bildirici (bis 30.01.2014) | 20.03.1993 | ||||
7 | Nico Granatowski (bis 30.06.2014) | 03.06.1991 | |||
8 | Bastian Schulz (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2016) | 10.07.1985 | |||
11 | Onel Hernández (ab 10.01.2014) (bis 30.06.2016) | 01.02.1993 | |||
17 | Dragan Erkic (bis 30.06.2015) | 22.09.1992 | |||
21 | Ferhat Yazgan (bis 30.06.2014) | 20.10.1992 | |||
27 | David Chamorro (bis 30.06.2016) | 07.02.1993 | |||
Sturm | |||||
Kevin Scheidhauer (bis 30.06.2014) | 13.02.1992 | ||||
Pascal Borowski (bis 30.06.2014) | 07.06.1994 | ||||
Justin Eilers (bis 30.06.2014) | 13.06.1988 | ||||
Stefan Kutschke (ab 03.11.2013) (bis 30.06.2014) | 03.11.1988 | ||||
Patrick Helmes (bis 31.08.2013) | 01.03.1984 | ||||
9 | Luka Tankulic (bis 30.06.2014) | 21.06.1991 | |||
10 | Danko Bošković (bis 30.06.2014) | 27.01.1982 | |||
11 | Amro Tarek (bis 30.09.2013) | 17.05.1992 | |||
13 | Shkemb Miftari (bis 21.08.2013) | 01.08.1993 | |||
14 | Petrus Amin (bis 06.08.2013) | 11.07.1990 | |||
16 | Andaç Güleryüz (bis 30.06.2014) | 31.07.1993 | |||
19 | Oskar Zawada (bis 01.02.2016) | 01.02.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 28.05.2014 19:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.06.2014 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |