Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fuat Kilic (bis 30.06.2015) | 09.05.1973 | ||||
Torwart | |||||
1 | David Salfeld (bis 30.06.2017) | 02.11.1990 | |||
1 | David Hohs (bis 30.06.2016) | 16.03.1988 | |||
30 | Julian Wamsbach (bis 30.06.2015) | 15.10.1996 | |||
Abwehr | |||||
4 | Alexandre Mendy (ab 26.11.2014) (bis 30.06.2019) | 14.12.1983 | |||
5 | Mounir Chaftar (bis 30.06.2016) | 29.01.1986 | |||
6 | Daniel Döringer (ab 26.08.2014) (bis 30.06.2017) | 26.02.1991 | |||
15 | Hassan Amin (bis 30.06.2016) | 12.10.1991 | |||
19 | Steffen Schäfer (bis 30.06.2016) | 01.05.1994 | |||
21 | Timo Kunert (bis 30.06.2015) | 12.03.1987 | |||
24 | Alexander Hahn (bis 30.06.2017) | 20.01.1993 | |||
27 | Marco Meyerhöfer (bis 30.06.2017) | 18.11.1995 | |||
44 | Peter Chrappan (bis 30.06.2017) | 21.12.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Lukas Kiefer (bis 30.06.2016) | 25.04.1993 | |||
10 | Patrick Zoundi (bis 30.06.2015) | 19.07.1982 | |||
14 | Jan Fießer (bis 30.06.2016) | 02.01.1987 | |||
17 | Christian Sauter (bis 30.06.2016) | 11.02.1988 | |||
20 | Marius Willsch (bis 30.06.2016) | 18.03.1991 | |||
22 | Dominik Rohracker (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2016) | 09.01.1989 | |||
23 | André Mandt (bis 30.06.2016) | 15.08.1993 | |||
31 | Maximilian Rupp (bis 17.01.2016) | 06.01.1995 | |||
43 | Sven Sökler (ab 26.08.2014) (bis 30.06.2015) | 09.11.1984 | |||
Sturm | |||||
7 | Dennis Wegner (bis 30.06.2017) | 10.01.1991 | |||
9 | Matthew Taylor (bis 30.06.2016) | 17.10.1981 | |||
11 | Rufat Dadaschow (ab 31.08.2014) (bis 30.06.2015) | 29.09.1991 | |||
11 | Patrick Schmidt (bis 30.08.2014) | 10.09.1993 | |||
18 | Felix Luz (bis 30.06.2016) | 18.01.1982 | |||
22 | Aleksandar Pranjes (bis 28.01.2015) | 13.11.1990 | |||
25 | Giovanni Runco (bis 30.06.2015) | 19.03.1996 | |||
29 | Vito Plut (bis 15.08.2014) | 08.07.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 27.05.2015 19:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 31.05.2015 14:00 Uhr |
6 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |