Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sven Demandt (bis 30.06.2015) | 13.02.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Janis Blaswich (bis 30.06.2015) | 02.05.1991 | |||
29 | Niklas Bolten (bis 30.06.2015) | 29.03.1994 | |||
30 | Martin Kompalla (bis 30.06.2015) | 26.08.1992 | |||
Abwehr | |||||
Steffen Nkansah (ab 06.01.2015) (bis 30.06.2015) | 07.04.1996 | ||||
2 | Joel Mero (bis 30.06.2017) | 07.02.1995 | |||
3 | Christopher Lenz (bis 30.06.2016) | 22.09.1994 | |||
4 | Gino van den Berg (bis 30.06.2017) | 04.06.1997 | |||
4 | Tim Knipping (bis 30.06.2016) | 24.11.1992 | |||
7 | Malte Berauer (bis 30.06.2016) | 19.01.1995 | |||
17 | Leonel Kadiata (bis 30.06.2015) | 04.11.1993 | |||
23 | Oliver Stang (bis 30.06.2018) | 26.06.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
Mahmoud Dahoud (bis 30.06.2015) | 01.01.1996 | ||||
- | Nico Brandenburger (bis 30.06.2015) | 17.01.1995 | |||
5 | Benjamin Barg (bis 30.06.2015) | 15.09.1984 | |||
6 | Michel Lieder (ab 06.01.2015) (bis 30.06.2017) | 13.03.1996 | |||
7 | Benno Mohr (bis 30.06.2017) | 18.11.1995 | |||
8 | Enes Topal (bis 12.08.2015) | 28.10.1995 | |||
10 | Leroy Mickels (bis 30.06.2015) | 25.06.1995 | |||
12 | Marvin Schulz (bis 30.06.2017) | 15.01.1995 | |||
15 | Bilal Sezer (bis 30.06.2017) | 25.01.1994 | |||
19 | Kevin Holzweiler (bis 30.06.2016) | 16.10.1994 | |||
20 | Matthias Zimmermann (bis 30.06.2015) | 16.06.1992 | |||
Sturm | |||||
Gianluca Rizzo (bis 30.06.2015) | 06.11.1996 | ||||
9 | Mario Rodríguez (bis 30.06.2016) | 12.05.1994 | |||
11 | Kwame Yeboah (bis 22.01.2018) | 02.06.1994 | |||
18 | Giuseppe Pisano (bis 30.06.2019) | 26.04.1988 | |||
21 | Patrick Guier (bis 30.06.2015) | 17.03.1994 | |||
24 | Sinan Kurt (bis 30.08.2014) | 23.07.1996 | |||
36 | Marlon Ritter (bis 30.06.2015) | 15.10.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 27.05.2015 19:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 31.05.2015 14:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |