Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Alexander Nouri (ab 25.10.2014) (bis 18.09.2016) | 20.08.1979 | ||||
Viktor Skripnik (bis 25.10.2014) | 19.11.1969 | ||||
Torwart | |||||
22 | Tobias Duffner (bis 30.06.2019) | 05.12.1983 | |||
30 | Michael Zetterer (ab 27.01.2015) (bis 30.06.2017) | 12.07.1995 | |||
30 | Richard Strebinger (bis 27.01.2015) | 14.02.1993 | |||
33 | Florian Urbainski (bis 30.06.2015) | 07.10.1989 | |||
40 | Raif Husic (bis 30.06.2016) | 05.02.1996 | |||
40 | Kevin Otremba (bis 23.07.2014) | 18.06.1994 | |||
43 | Eric Oelschlägel (bis 30.06.2018) | 20.09.1995 | |||
Abwehr | |||||
3 | Janek Sternberg (bis 30.06.2015) | 19.10.1992 | |||
4 | Julian Dudda (bis 30.06.2015) | 08.04.1993 | |||
4 | Oliver Hüsing (bis 28.01.2015) | 17.02.1993 | |||
5 | Angelos Argyris (ab 02.02.2015) (bis 30.06.2016) | 06.05.1994 | |||
6 | Leon Guwara (bis 30.06.2015) | 28.06.1996 | |||
13 | Herbert Bockhorn (bis 30.06.2015) | 31.01.1995 | |||
18 | Leon Lingerski (bis 30.06.2016) | 03.05.1995 | |||
19 | Luca Zander (bis 30.06.2017) | 09.08.1995 | |||
31 | Torben Rehfeldt (bis 30.06.2016) | 07.08.1993 | |||
38 | Marnon Busch (bis 30.06.2016) | 08.12.1994 | |||
39 | Lukas Fröde (bis 01.01.2017) | 23.01.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Florian Bruns (bis 30.06.2015) | 21.08.1979 | |||
14 | Maximilian Eggestein (bis 30.06.2015) | 08.12.1996 | |||
15 | Philipp Eggersglüß (bis 30.06.2015) | 28.04.1995 | |||
17 | Özkan Yildirim (bis 30.06.2015) | 10.04.1993 | |||
17 | Pedro Güthermann (bis 30.06.2015) | 06.12.1996 | |||
21 | Levent Aycicek (bis 30.06.2015) | 12.02.1994 | |||
24 | Patrick Mainka (ab 17.07.2014) (bis 05.01.2016) | 06.11.1994 | |||
26 | Julian von Haacke (bis 30.06.2015) | 14.02.1994 | |||
27 | Florian Grillitsch (bis 30.06.2016) | 07.08.1995 | |||
37 | Marcel Hilßner (bis 30.06.2015) | 30.01.1995 | |||
39 | Tobias Schwede (bis 30.06.2015) | 17.03.1994 | |||
Sturm | |||||
7 | Onur Capin (ab 20.08.2014) (bis 30.06.2017) | 10.07.1996 | |||
9 | Davie Selke (bis 30.06.2015) | 20.01.1995 | |||
9 | Ousman Manneh (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2015) | 10.03.1997 | |||
9 | Martin Kobylański (bis 27.08.2014) | 08.03.1994 | |||
11 | Melvyn Lorenzen (bis 30.06.2015) | 26.11.1994 | |||
16 | Maik Lukowicz (bis 30.06.2015) | 01.02.1995 | |||
28 | Enis Bytyqi (bis 30.06.2015) | 18.02.1997 | |||
36 | Max Wegner (bis 30.06.2015) | 24.03.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 27.05.2015 19:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 31.05.2015 14:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |