Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Torsten Ziegner (bis 25.04.2018) | 09.11.1977 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tom Neukam (bis 30.06.2016) | 06.07.1993 | |||
21 | Marian Unger (bis 30.06.2017) | 17.11.1983 | |||
Abwehr | |||||
2 | Patrick Wolf (bis 30.06.2017) | 12.02.1989 | |||
3 | Tim Baumann (bis 30.06.2016) | 22.03.1995 | |||
4 | Robert Paul (bis 30.06.2016) | 17.10.1984 | |||
6 | Christoph Göbel (bis 30.06.2018) | 23.03.1989 | |||
14 | Toni Wachsmuth (bis 30.06.2019) | 15.11.1986 | |||
20 | René Lange (bis 05.07.2020) | 22.11.1988 | |||
22 | Robert Berger (ab 23.01.2016) (bis 30.06.2017) | 07.11.1996 | |||
26 | Sebastian Mai (bis 30.06.2016) | 10.12.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
9 | Patrick Grandner (bis 30.06.2016) | 28.04.1988 | |||
10 | Michael Schlicht (bis 30.06.2017) | 13.11.1993 | |||
16 | Benjamin Keller (bis 30.06.2016) | 13.01.1997 | |||
17 | Morris Schröter (bis 30.06.2021) | 20.08.1995 | |||
19 | Davy Frick (bis 30.06.2024) | 05.04.1990 | |||
23 | Alexander Morosow (bis 30.06.2016) | 19.07.1992 | |||
31 | Patrick Göbel (bis 30.06.2017) | 08.07.1993 | |||
Sturm | |||||
7 | Oliver Genausch (bis 21.07.2017) | 01.06.1991 | |||
8 | Jonas Nietfeld (bis 30.06.2017) | 15.01.1994 | |||
10 | Aykut Öztürk (bis 30.06.2018) | 07.11.1987 | |||
11 | Marc-Philipp Zimmermann (bis 30.01.2017) | 22.03.1990 | |||
18 | Paul Roger Henschke (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2016) | 19.07.1997 | |||
27 | Kevin Bönisch (bis 30.06.2017) | 08.08.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 25.05.2016 19:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.05.2016 15:05 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |