Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ismail Atalan (bis 11.07.2017) | 01.04.1980 | ||||
Torwart | |||||
1 | Dominik Bergdorf (bis 30.06.2016) | 03.02.1993 | |||
30 | Benedikt Fernandez (ab 24.07.2015) (bis 30.06.2019) | 08.01.1985 | |||
Abwehr | |||||
2 | Felix Frank (bis 01.01.2016) | 15.08.1991 | |||
4 | Gerrit Nauber (bis 30.06.2017) | 13.04.1992 | |||
5 | Matthias Rahn (ab 12.08.2015) (bis 04.01.2020) | 17.05.1990 | |||
16 | Nico Neidhart (bis 30.06.2017) | 27.09.1994 | |||
23 | Alexander Langlitz (bis 30.06.2019) | 15.02.1991 | |||
25 | Jeron Al-Hazaimeh (bis 30.06.2016) | 13.02.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Tim Wendel (bis 30.06.2019) | 12.01.1989 | |||
6 | Tim Gorschlüter (bis 30.06.2018) | 24.08.1983 | |||
7 | Alexander Hettich (bis 30.06.2017) | 11.03.1988 | |||
8 | André Dej (bis 30.06.2018) | 06.02.1992 | |||
13 | Daniel Latkowski (bis 30.06.2016) | 11.11.1991 | |||
15 | Moritz Heyer (bis 30.06.2018) | 04.04.1995 | |||
17 | Nico Granatowski (bis 30.06.2017) | 03.06.1991 | |||
20 | Kevin Pires-Rodrigues (ab 05.01.2016) (bis 30.06.2018) | 12.09.1991 | |||
27 | Dennis Brock (bis 30.06.2017) | 27.02.1995 | |||
31 | Pascal Schmidt (bis 14.01.2016) | 17.01.1992 | |||
34 | Benjamin Siegert (bis 30.06.2016) | 07.07.1981 | |||
Sturm | |||||
9 | Semih Dağlar (bis 31.12.2016) | 08.01.1993 | |||
10 | Bernd Rosinger (ab 17.07.2015) (bis 30.06.2018) | 30.08.1989 | |||
11 | Luka Tankulic (ab 01.02.2016) (bis 30.06.2017) | 21.06.1991 | |||
19 | Kevin Freiberger (ab 04.07.2015) (bis 30.06.2018) | 16.11.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 25.05.2016 19:15 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.05.2016 15:05 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |