Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Michael Wiesinger (bis 10.06.2017) | 27.12.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Fabrice Vollborn (bis 30.06.2016) | 04.07.1992 | |||
1 | Benedikt Fernandez (bis 23.07.2015) | 08.01.1985 | |||
30 | Morten Jensen (bis 30.06.2016) | 20.09.1987 | |||
32 | Daniel Batz (ab 22.01.2016) (bis 30.06.2017) | 12.01.1991 | |||
Abwehr | |||||
2 | Lukas Kohler (bis 30.06.2021) | 24.05.1987 | |||
3 | Tobias Feisthammel (bis 30.06.2016) | 22.02.1988 | |||
5 | Kevin Maek (bis 30.06.2018) | 04.11.1988 | |||
8 | Thomas Birk (bis 29.01.2018) | 05.07.1988 | |||
13 | Marc Groß (bis 30.06.2016) | 12.08.1987 | |||
15 | Oliver Hinkelmann (bis 30.06.2017) | 24.05.1994 | |||
16 | Leandro Grech (bis 30.06.2019) | 14.10.1980 | |||
18 | Sascha Eichmeier (ab 01.02.2016) (bis 30.06.2016) | 02.01.1990 | |||
19 | Moritz Zimmer (bis 30.06.2016) | 25.11.1993 | |||
22 | Aaron Berzel (ab 31.08.2015) (bis 30.06.2017) | 29.05.1992 | |||
27 | Florian Pflügler (bis 18.01.2016) | 10.03.1992 | |||
29 | Pim Balkestein (ab 06.08.2015) (bis 14.01.2016) | 29.04.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Jan Washausen (ab 06.08.2015) (bis 25.01.2018) | 12.10.1988 | |||
6 | Marco Kehl-Gómez (ab 08.01.2016) (bis 30.06.2017) | 01.05.1992 | |||
7 | Maximilian Oesterhelweg (ab 31.08.2015) (bis 30.06.2016) | 21.07.1990 | |||
7 | Maximilian Nicu (bis 25.08.2015) | 25.11.1982 | |||
9 | Antonyos Celik (bis 30.08.2015) | 20.08.1994 | |||
11 | Florian Bichler (ab 01.02.2016) (bis 30.06.2018) | 18.07.1991 | |||
14 | Markus Obernosterer (bis 30.06.2016) | 14.04.1990 | |||
14 | Alexander Schmieden (bis 26.07.2015) | 05.07.1993 | |||
17 | Sven Sellentin (bis 30.06.2018) | 11.06.1993 | |||
18 | Jeremy Karikari (bis 30.08.2015) | 23.07.1987 | |||
23 | Matthias Cuntz (bis 30.06.2017) | 04.05.1990 | |||
25 | Michael Blum (bis 30.06.2016) | 25.12.1988 | |||
32 | Jan Nagel (bis 01.01.2016) | 19.06.1991 | |||
45 | David Schloffer (bis 30.06.2016) | 28.04.1992 | |||
Sturm | |||||
9 | Moritz Göttel (ab 01.02.2016) (bis 30.06.2018) | 12.02.1993 | |||
10 | Patrick Dulleck (bis 30.06.2016) | 15.02.1990 | |||
11 | Pierre Merkel (bis 03.01.2016) | 25.05.1989 | |||
20 | Mijo Tunjić (bis 30.06.2016) | 24.02.1988 | |||
21 | Janik Michel (bis 30.06.2016) | 28.07.1992 | |||
24 | Samed Karatas (bis 30.06.2018) | 01.02.1995 | |||
25 | Merveille Biankadi (ab 20.07.2015) (bis 30.06.2016) | 09.05.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 25.05.2016 19:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.05.2016 15:05 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |