Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Valerien Ismaël (bis 17.10.2016) | 28.09.1975 | ||||
Torwart | |||||
Diego Benaglio (ab 05.09.2015) (bis 30.06.2016) | 08.09.1983 | ||||
Nick Nürnberger (bis 30.06.2016) | 21.05.1997 | ||||
Max Grün (bis 30.06.2016) | 05.04.1987 | ||||
1 | Alexander Brunst-Zöllner (bis 30.06.2017) | 07.07.1995 | |||
21 | Niklas Klinger (bis 30.06.2016) | 13.10.1995 | |||
26 | Milan Ancic (bis 30.06.2016) | 26.02.1996 | |||
Abwehr | |||||
2 | Marvin Kleihs (bis 30.06.2017) | 19.03.1994 | |||
3 | Noah Korczowski (bis 30.06.2016) | 08.01.1994 | |||
4 | Julian Klamt (bis 30.06.2021) | 22.08.1989 | |||
5 | Moritz Sprenger (bis 30.06.2016) | 22.02.1995 | |||
5 | Robin Knoche (bis 30.06.2016) | 22.05.1992 | |||
5 | Thore Dengler (bis 31.08.2015) | 18.02.1996 | |||
13 | Maximilian Rossmann (bis 31.01.2016) | 06.05.1995 | |||
14 | Nicolas Abdat (bis 30.06.2017) | 29.11.1996 | |||
15 | Robert Schick (bis 30.06.2017) | 26.08.1993 | |||
16 | Rhami Ghandour (bis 30.06.2017) | 07.06.1996 | |||
24 | Hendrik Hansen (bis 30.06.2017) | 04.11.1994 | |||
30 | Jannis Pläschke (bis 30.06.2016) | 06.02.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Paul Seguin (bis 30.06.2016) | 29.03.1995 | |||
8 | Bastian Schulz (bis 30.06.2016) | 10.07.1985 | |||
9 | Dino Medjedovic (bis 30.06.2016) | 13.06.1989 | |||
10 | Francisco Rodriguez (ab 21.07.2015) (bis 21.01.2016) | 14.09.1995 | |||
10 | Amin Affane (bis 31.08.2015) | 21.01.1994 | |||
11 | Onel Hernández (bis 30.06.2016) | 01.02.1993 | |||
17 | Hilal El-Helwe (bis 30.06.2016) | 24.11.1994 | |||
18 | Danilo Dittrich (bis 30.06.2016) | 15.05.1995 | |||
25 | Junior Ebot-Etchi (bis 30.06.2016) | 02.04.1996 | |||
27 | David Chamorro (bis 30.06.2016) | 07.02.1993 | |||
28 | Sebastian Wimmer (bis 30.06.2016) | 15.01.1994 | |||
38 | Ismail Azzaoui (ab 30.08.2015) (bis 30.06.2017) | 06.01.1998 | |||
Sturm | |||||
7 | Robert Herrmann (bis 30.06.2017) | 10.08.1993 | |||
12 | Albion Avdijaj (bis 29.08.2015) | 12.01.1994 | |||
19 | Oskar Zawada (bis 01.02.2016) | 01.02.1996 | |||
20 | Sebastian Stolze (bis 30.06.2016) | 29.01.1995 | |||
23 | Lucas Lohmann (bis 30.06.2016) | 05.02.1996 | |||
29 | Gergely Bobál (bis 30.06.2016) | 31.08.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 25.05.2016 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.05.2016 13:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |