Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Marco Antwerpen (bis 11.12.2017) | 05.10.1971 | ||||
Torwart | |||||
Philipp Kühn (bis 30.06.2017) | 29.03.1992 | ||||
1 | Nico Pellatz (bis 30.06.2017) | 08.07.1986 | |||
23 | Alexander Monath (bis 30.06.2017) | 30.08.1993 | |||
Abwehr | |||||
2 | Markus Brzenska (bis 30.06.2017) | 25.05.1984 | |||
3 | Sascha Eichmeier (bis 05.07.2020) | 02.01.1990 | |||
11 | Michael Lejan (bis 30.06.2017) | 02.05.1983 | |||
15 | Daniel Reiche (bis 30.06.2019) | 14.03.1988 | |||
21 | André Wallenborn (bis 23.01.2019) | 25.03.1995 | |||
28 | Patrick Koronkiewicz | 13.03.1991 | |||
36 | Dominik Lanius (bis 30.06.2018) | 28.03.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Felix Backszat (bis 30.06.2018) | 13.09.1989 | |||
6 | Tim Jerat (bis 30.06.2017) | 05.03.1982 | |||
7 | Florian Heister (bis 30.06.2017) | 02.03.1997 | |||
8 | Mike Wunderlich (bis 30.06.2021) | 25.03.1986 | |||
13 | Lukas Nottbeck (bis 30.06.2018) | 22.10.1988 | |||
17 | Marcel Gottschling (bis 30.06.2017) | 14.05.1994 | |||
19 | Kevin Holzweiler (bis 30.06.2021) | 16.10.1994 | |||
21 | Andrejs Ciganiks (bis 30.06.2017) | 12.04.1997 | |||
22 | Timm Golley (bis 30.06.2019) | 17.02.1991 | |||
25 | Edwin Schwarz (bis 30.06.2017) | 13.09.1994 | |||
30 | Marco Fiore (bis 30.06.2018) | 02.02.1989 | |||
31 | Mehdi Reichert (bis 30.06.2017) | 18.12.1996 | |||
35 | Hamza Saghiri (bis 05.07.2020) | 18.02.1997 | |||
Sturm | |||||
9 | David Jansen (bis 25.07.2017) | 04.12.1987 | |||
10 | Fatih Candan (bis 30.06.2017) | 30.12.1989 | |||
20 | Sven Kreyer (bis 05.07.2020) | 14.05.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 28.05.2017 14:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 01.06.2017 17:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |