Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Claus Schromm (bis 28.07.2020) | 21.04.1969 | ||||
Torwart | |||||
1 | Stefan Marinovic (bis 18.07.2017) | 07.10.1991 | |||
22 | Maximilian Hehn (bis 30.06.2017) | 19.04.1996 | |||
34 | Korbinian Müller (bis 30.06.2017) | 06.02.1991 | |||
44 | Matthias Fichtner (bis 30.06.2017) | 21.02.1998 | |||
Abwehr | |||||
2 | Maximilian Bauer (bis 05.07.2020) | 23.02.1995 | |||
3 | Sebastian Koch (bis 30.06.2017) | 01.01.1997 | |||
4 | Alexander Winkler (bis 05.07.2020) | 26.01.1992 | |||
5 | Josef Welzmüller (bis 30.06.2024) | 10.01.1990 | |||
8 | Max Dombrowka (bis 30.06.2021) | 24.03.1992 | |||
15 | Christoph Greger (bis 30.06.2021) | 14.01.1997 | |||
32 | Tim Schels (bis 30.06.2018) | 28.12.1998 | |||
38 | Marco Rosenzweig (bis 30.06.2018) | 15.01.1996 | |||
39 | Justin Gaigl (bis 30.06.2017) | 19.08.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Ulrich Taffertshofer (bis 30.06.2018) | 14.02.1992 | |||
8 | Mark Zettl (bis 30.06.2017) | 28.12.1998 | |||
10 | Maximilian Nicu (bis 30.06.2018) | 25.11.1982 | |||
13 | Jim-Patrick Müller (bis 25.01.2021) | 04.08.1989 | |||
16 | Vincent Friedrich (bis 30.06.2017) | 21.01.1997 | |||
16 | Slavco Stanojevic (bis 30.06.2017) | 09.07.1998 | |||
17 | Luca Marseiler (bis 30.06.2017) | 18.02.1997 | |||
19 | Alexander Piller (bis 30.06.2018) | 12.07.1993 | |||
20 | Dominik Stahl (bis 30.06.2022) | 20.08.1988 | |||
21 | Sascha Bigalke (bis 30.06.2021) | 08.01.1990 | |||
31 | Orestis Kiomourtzoglou (bis 30.06.2019) | 07.05.1998 | |||
35 | Leopold Krueger (bis 30.06.2017) | 11.02.1998 | |||
37 | Yanis Marseiler (bis 30.06.2017) | 31.10.1998 | |||
Sturm | |||||
Mark Zettl (bis 30.06.2017) | 28.12.1998 | ||||
Pascal Schoch (bis 30.06.2017) | 08.03.1999 | ||||
7 | Daniele Bruno (bis 30.06.2017) | 23.04.1996 | |||
9 | Stephan Hain (bis 30.06.2023) | 27.09.1988 | |||
9 | Dominic Reisner (bis 30.06.2017) | 14.11.1995 | |||
12 | Markus Einsiedler (bis 30.06.2017) | 27.01.1989 | |||
18 | Thomas Steinherr (bis 30.06.2018) | 04.05.1993 | |||
24 | Fabian Möhrle (bis 30.06.2017) | 29.05.1998 | |||
27 | Vitalij Lux (bis 30.06.2018) | 27.02.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 28.05.2017 14:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.05.2017 20:30 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |