Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christian Neidhart (bis 05.07.2020) | 01.10.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Benjamin Gommert (bis 30.06.2017) | 01.05.1985 | |||
32 | Jeroen Gies (bis 30.06.2017) | 23.01.1995 | |||
Abwehr | |||||
3 | Janik Jesgarzewski (bis 30.06.2022) | 26.01.1994 | |||
5 | Jovan Vidovič (bis 30.06.2019) | 06.01.1989 | |||
6 | Dennis Geiger (bis 30.06.2018) | 30.06.1984 | |||
14 | Jonas Hoge (bis 30.06.2017) | 12.01.1997 | |||
16 | Youri Ter Arkel (bis 30.06.2018) | 03.11.1997 | |||
18 | Sebastian Schepers (bis 30.06.2017) | 16.05.1988 | |||
27 | David Vržogic (bis 05.07.2020) | 10.08.1989 | |||
31 | Marcel Gebers (bis 16.12.2019) | 05.06.1986 | |||
36 | Marc-Julian Püschel (bis 30.06.2019) | 03.01.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Menno Heerkes (bis 30.06.2018) | 22.07.1993 | |||
7 | Devann Yao (bis 30.06.2018) | 05.04.1990 | |||
7 | Marc Schnier (bis 30.06.2017) | 07.02.1991 | |||
8 | Thilo Leugers (bis 30.06.2023) | 09.01.1991 | |||
10 | Martin Wagner (bis 30.06.2019) | 16.09.1986 | |||
11 | Thorben Deters (bis 31.01.2019) | 20.08.1995 | |||
20 | Marius Kleinsorge (bis 05.07.2020) | 30.10.1995 | |||
21 | Jens Robben (bis 30.06.2018) | 27.04.1983 | |||
25 | Patrick Posipal (bis 30.06.2019) | 03.03.1988 | |||
Sturm | |||||
12 | Francky Sembolo (bis 30.06.2017) | 09.08.1985 | |||
17 | Max Kremer (bis 05.07.2020) | 21.06.1989 | |||
30 | Benjamin Girth (bis 30.06.2018) | 31.01.1992 | |||
38 | Mirco Born (bis 30.06.2017) | 28.06.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 28.05.2017 14:30 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.05.2017 19:00 Uhr |
4 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |