Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Dais (bis 16.10.2017) | 11.08.1963 | ||||
Torwart | |||||
1 | Christopher Gäng (bis 30.06.2019) | 10.05.1988 | |||
12 | Levent Cetin (bis 30.06.2017) | 24.08.1978 | |||
25 | Markus Scholz (bis 30.06.2021) | 17.05.1988 | |||
30 | Konstantin Weis (bis 30.06.2019) | 02.05.1997 | |||
Abwehr | |||||
2 | Mete Celik (bis 30.06.2018) | 08.10.1996 | |||
3 | Hassan Amin (bis 30.06.2018) | 12.10.1991 | |||
4 | Alexander Rodriguez-Schwarz (bis 16.08.2017) | 10.07.1996 | |||
5 | Marcel Seegert (bis 30.06.2017) | 29.04.1994 | |||
15 | Marco Müller (bis 30.06.2017) | 07.04.1994 | |||
23 | Michael Schultz (bis 05.07.2020) | 30.05.1993 | |||
23 | Robin Neupert (bis 30.06.2017) | 19.08.1991 | |||
44 | Kevin Nennhuber (bis 30.06.2018) | 11.04.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Sebastian Gärtner (bis 30.06.2017) | 03.02.1993 | |||
7 | Ali Ibrahimaj (bis 30.06.2017) | 18.08.1991 | |||
8 | Lukas Kiefer (bis 23.01.2018) | 25.04.1993 | |||
13 | Michael Fink (bis 30.06.2017) | 01.02.1982 | |||
17 | Gianluca Korte (bis 05.07.2020) | 29.08.1990 | |||
20 | Jannik Sommer (bis 30.06.2019) | 13.09.1991 | |||
21 | Morris Nag (bis 30.06.2017) | 19.01.1996 | |||
24 | Simon Tüting (bis 30.06.2018) | 07.09.1986 | |||
27 | Bastian Müller (bis 30.06.2017) | 31.07.1991 | |||
31 | Daniel di Gregorio (bis 30.06.2018) | 27.09.1991 | |||
68 | Nico Seegert (bis 30.06.2017) | 29.04.1994 | |||
Sturm | |||||
9 | Benedikt Koep (bis 30.06.2018) | 01.10.1987 | |||
19 | Nicolas Hebisch (bis 30.06.2018) | 26.03.1990 | |||
28 | Dennis Rothenstein (bis 30.06.2018) | 19.07.1995 | |||
29 | Ziya Köroglu (bis 30.06.2018) | 27.01.1997 | |||
33 | Alban Ramaj (bis 30.06.2017) | 08.11.1985 | |||
verliehen | |||||
Giuseppe Burgio (bis 30.06.2017) | 28.09.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 28.05.2017 14:30 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.05.2017 19:00 Uhr |
4 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |