Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dirk Lottner (bis 02.12.2019) | 04.03.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Batz (bis 30.06.2023) | 12.01.1991 | |||
20 | Ricco Cymer (bis 30.06.2019) | 20.09.1995 | |||
26 | Patrik Herbrand (bis 30.06.2018) | 26.06.1998 | |||
Abwehr | |||||
Kilian Staroscik (bis 30.06.2018) | 21.06.1999 | ||||
3 | Oliver Oschkenat (bis 30.06.2019) | 22.12.1993 | |||
4 | Alexandre Mendy (bis 30.06.2019) | 14.12.1983 | |||
6 | Marlon Krause (bis 30.06.2019) | 01.09.1990 | |||
19 | Sascha Wenninger (bis 30.06.2019) | 06.04.1995 | |||
21 | Dominic Rau (bis 30.06.2018) | 29.11.1990 | |||
23 | Mario Müller (bis 30.06.2022) | 16.01.1992 | |||
29 | Pierre Fassnacht (bis 22.01.2019) | 26.01.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Steven Zellner (bis 30.06.2020) | 14.03.1991 | |||
7 | Martin Dausch (bis 30.06.2019) | 04.03.1986 | |||
8 | Manuel Zeitz (bis 30.06.2023) | 01.08.1990 | |||
10 | Markus Obernosterer (bis 30.06.2019) | 14.04.1990 | |||
11 | Markus Mendler (bis 30.06.2020) | 07.01.1993 | |||
14 | Marco Holz (bis 30.06.2019) | 31.01.1990 | |||
17 | Fanol Perdedaj (bis 30.06.2021) | 16.07.1991 | |||
17 | Johannes Roßfeld (bis 30.06.2018) | 27.05.1997 | |||
25 | Tobias Jänicke (bis 30.06.2023) | 16.03.1989 | |||
31 | Lukas Quirin (bis 02.09.2019) | 22.10.1999 | |||
32 | Jordan Steiner (bis 30.06.2018) | 10.03.1996 | |||
33 | Marco Kehl-Gómez (bis 30.06.2019) | 01.05.1992 | |||
Sturm | |||||
9 | Patrick Schmidt (bis 30.06.2018) | 10.09.1993 | |||
13 | Maurice Deville (bis 30.01.2022) | 31.07.1992 | |||
13 | Christoph Fenninger (bis 30.06.2018) | 12.05.1995 | |||
16 | Kevin Behrens (bis 30.06.2018) | 03.02.1991 | |||
18 | Marwin Studtrucker (bis 30.06.2018) | 29.04.1990 | |||
24 | Sebastian Jacob (bis 30.06.2023) | 26.06.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 24.05.2018 17:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.05.2018 14:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |