Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Stefan Krämer (bis 28.01.2019) | 23.03.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | René Vollath (bis 05.07.2020) | 20.03.1990 | |||
22 | Tim Schneider (bis 30.06.2019) | 01.01.1998 | |||
36 | Robin Benz (bis 30.06.2019) | 07.11.1995 | |||
Abwehr | |||||
4 | Christopher Schorch (bis 30.06.2019) | 30.01.1989 | |||
7 | Christian Dorda (bis 30.06.2021) | 06.12.1988 | |||
15 | Alexander Bittroff (bis 05.07.2020) | 19.09.1988 | |||
17 | Jan Holldack (bis 30.06.2019) | 11.05.1996 | |||
20 | Kris Thackray (bis 30.06.2018) | 27.04.1988 | |||
23 | Dennis Chessa (bis 30.06.2019) | 19.10.1992 | |||
24 | Leon Binder (bis 30.06.2018) | 24.03.1987 | |||
25 | Mario Erb (bis 30.06.2019) | 16.06.1990 | |||
34 | Timo Achenbach (bis 30.06.2019) | 07.01.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Connor Krempicki (bis 30.06.2019) | 14.09.1994 | |||
6 | Patrick Ellguth (bis 30.06.2018) | 09.03.1990 | |||
11 | Florian Rüter (bis 29.01.2019) | 25.06.1990 | |||
13 | Charles Takyi (bis 30.06.2018) | 12.11.1984 | |||
26 | Tanju Öztürk (bis 30.06.2019) | 26.07.1989 | |||
27 | Kevin Pino Tellez (bis 11.06.2018) | 14.01.1995 | |||
31 | Kai Schwertfeger (bis 14.01.2019) | 08.09.1988 | |||
37 | Christian Müller (bis 30.06.2018) | 28.02.1984 | |||
38 | Oğuzhan Kefkir (bis 30.06.2019) | 27.08.1991 | |||
Sturm | |||||
9 | Maximilian Beister (bis 10.07.2019) | 06.09.1990 | |||
10 | Marcel Reichwein (bis 29.01.2019) | 21.02.1986 | |||
16 | Johannes Dörfler (bis 30.06.2019) | 23.08.1996 | |||
19 | Lucas Musculus (bis 23.01.2019) | 16.01.1991 | |||
33 | Joshua Endres (bis 30.06.2018) | 22.03.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 24.05.2018 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.05.2018 14:00 Uhr |
0 : 2 Wert. |
Schema Vergleich |