Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Tobias Strobl (bis 30.06.2022) | 12.10.1987 | ||||
Torwart | |||||
1 | Luis Zwick (bis 30.06.2022) | 24.05.1994 | |||
12 | Andreas Binner (bis 30.06.2023) | 25.02.1985 | |||
21 | Jan Reichert (bis 30.06.2021) | 28.06.2001 | |||
Abwehr | |||||
2 | Ronny Philp (bis 30.06.2021) | 28.01.1989 | |||
2 | Maximilian Bauer (bis 30.06.2021) | 23.02.1995 | |||
5 | Aaron Frimpong Manu (bis 30.06.2021) | 02.12.1999 | |||
6 | Lamar Yarbrough (bis 31.12.2021) | 07.04.1996 | |||
8 | Lukas Ramser (bis 30.06.2021) | 09.01.1997 | |||
20 | David Grözinger (bis 30.06.2021) | 08.04.1999 | |||
23 | Vitus Scheithauer (ab 25.01.2021) (bis 30.06.2023) | 21.04.1999 | |||
32 | Lukas Billick (bis 30.06.2023) | 09.02.1988 | |||
33 | Christian Köppel (bis 30.06.2021) | 03.11.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Tim Danhof (bis 31.01.2021) | 05.05.1997 | |||
7 | Amar Cekic (bis 30.06.2022) | 21.12.1992 | |||
13 | Kristian Böhnlein (bis 30.06.2023) | 10.05.1990 | |||
14 | Martin Thomann (bis 30.06.2022) | 31.05.1994 | |||
15 | Kevin Fery (bis 30.06.2023) | 31.03.1994 | |||
17 | Nico Rinderknecht (bis 30.06.2023) | 11.10.1997 | |||
22 | Benedict Laverty (bis 30.06.2021) | 09.03.1997 | |||
23 | Pius Krätschmer (bis 14.09.2020) | 16.06.1997 | |||
29 | Philipp Maier (bis 30.06.2021) | 14.06.1994 | |||
37 | Daniel Adlung (ab 12.01.2021) (bis 30.06.2021) | 01.10.1987 | |||
Sturm | |||||
9 | Sascha Marinkovic (bis 30.06.2021) | 03.11.1992 | |||
10 | Florian Pieper (bis 30.06.2022) | 27.08.1993 | |||
11 | Amar Suljic (bis 30.06.2022) | 14.08.1998 | |||
18 | Edin Hyseni (bis 30.06.2022) | 07.01.2002 | |||
19 | Nicolas Pfarr (bis 30.06.2023) | 06.01.2000 | |||
27 | Adam Jabiri (bis 30.06.2023) | 03.06.1984 | |||
31 | Emir Bas (bis 30.06.2023) | 21.04.2001 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.06.2021 13:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.06.2021 13:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |