Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Claus-Dieter Wollitz | 19.07.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Alexander Sebald | 27.07.1996 | |||
12 | Elias Bethke | 21.03.2003 | |||
31 | Corbinian Moye (bis 30.06.2023) | 15.12.2003 | |||
Abwehr | |||||
Edgar Kaizer (bis 30.06.2023) | 07.04.2004 | ||||
17 | Jonas Hildebrandt (bis 30.06.2024) | 08.12.1996 | |||
20 | Axel Borgmann | 08.07.1994 | |||
24 | Jan Koch (bis 30.07.2022) | 04.11.1995 | |||
26 | Jonas Böhmert (bis 30.06.2023) | 03.08.2003 | |||
27 | Dennis Slamar | 08.09.1994 | |||
31 | Paul Milde | 25.01.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
Paul-Levi Wagner (bis 30.06.2023) | 14.07.2003 | ||||
5 | Dominik Pelivan | 08.06.1996 | |||
6 | Jonas Hofmann | 07.02.1997 | |||
7 | Ali Abu-Alfa (bis 30.06.2023) | 28.08.1999 | |||
8 | Joshua Putze | 02.12.1994 | |||
11 | Nicolas Wähling (bis 30.06.2023) | 24.08.1997 | |||
19 | Niklas Geisler (bis 30.06.2023) | 10.12.2000 | |||
21 | Tobias Eisenhuth (bis 30.06.2023) | 21.09.2001 | |||
22 | Niclas Erlbeck (bis 30.06.2023) | 10.01.1993 | |||
23 | Maximilian Krauß | 24.11.1996 | |||
23 | Kentu Malcolm Badu (bis 30.06.2023) | 23.06.1997 | |||
33 | Jan Shcherbakovski (ab 01.02.2023) (bis 30.06.2023) | 24.03.2001 | |||
36 | Janis Juckel | 29.07.2004 | |||
Sturm | |||||
7 | Timmy Thiele (ab 01.01.2023) | 31.07.1991 | |||
9 | Tim Heike (bis 30.06.2024) | 25.02.2000 | |||
10 | Maximilian Oesterhelweg (bis 30.06.2024) | 21.07.1990 | |||
13 | Eric Hottmann (bis 30.06.2023) | 08.02.2000 | |||
14 | Tobias Hasse | 03.01.1996 | |||
verliehen | |||||
16 | Arnel Kujovic (bis 30.06.2024) | 14.03.2002 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 07.06.2023 20:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.06.2023 13:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |