Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Marco Wildersinn (bis 30.06.2024) | 29.09.1980 | ||||
Torwart | |||||
Marc Richter (bis 30.06.2024) | 31.12.1999 | ||||
Leon Walch (bis 30.06.2024) | 08.11.2005 | ||||
1 | Johann Hipper | 30.09.1998 | |||
27 | Vincent Friedsam (bis 30.06.2024) | 13.05.2002 | |||
33 | Norman Quindt (bis 30.06.2024) | 02.11.1996 | |||
Abwehr | |||||
4 | Yannick Scholz (bis 30.06.2024) | 14.08.1996 | |||
5 | Aron Unrath (bis 30.06.2024) | 10.08.2003 | |||
5 | Lukas Gottwalt (ab 01.01.2024) (bis 23.06.2024) | 16.09.1997 | |||
6 | Marius Wegmann (bis 30.06.2024) | 03.09.1998 | |||
7 | Thomas Haas (bis 30.06.2024) | 07.02.1998 | |||
11 | Fabrice Montcheu (bis 30.06.2024) | 21.04.1998 | |||
16 | Peter Kurzweg | 10.02.1994 | |||
18 | Maximilian Zaiser (bis 30.06.2024) | 08.03.1999 | |||
20 | Marcel Fischer (bis 30.06.2024) | 21.11.2000 | |||
21 | Luke Hemmerich (ab 27.09.2023) (bis 09.07.2024) | 09.02.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
Samuel Röthlein (bis 30.06.2024) | 02.03.2004 | ||||
6 | Fabian Wessig (bis 30.06.2024) | 27.04.2003 | |||
10 | Dardan Karimani (bis 30.06.2024) | 23.11.1998 | |||
17 | Ivan Franjic (bis 30.06.2024) | 08.09.1997 | |||
22 | Daniel Hägele | 23.02.1989 | |||
25 | Dominik Meisel | 29.06.1999 | |||
28 | Ebrahim Farahnak (ab 01.02.2024) (bis 30.07.2024) | 19.01.1998 | |||
31 | Tim Kraus | 31.03.2000 | |||
31 | Tim Littmann (bis 24.08.2023) | 02.01.2002 | |||
Sturm | |||||
9 | Tim Sausen (bis 30.06.2024) | 21.03.2002 | |||
14 | Saliou Sané (bis 30.06.2024) | 19.07.1992 | |||
19 | Benjika Caciel (bis 30.06.2024) | 11.06.2001 | |||
30 | Benyas Junge-Abiol | 17.06.1999 | |||
36 | Pascal Moll (bis 30.06.2024) | 27.03.2001 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 29.05.2024 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 02.06.2024 13:30 Uhr |
5 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |