Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Daniel Stendel | 04.04.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Liam Tiernan (bis 30.06.2024) | 18.07.2003 | |||
22 | Luca Joel Grimpe | 18.05.2004 | |||
30 | Leon-Oumar Wechsel (bis 30.06.2024) | 09.03.2005 | |||
30 | Leo Weinkauf (ab 30.01.2024) (bis 30.06.2024) | 07.07.1996 | |||
33 | Toni Stahl | 17.09.1999 | |||
Abwehr | |||||
2 | Luis Podolski (bis 30.06.2024) | 21.06.2004 | |||
3 | Hayate Matsuda | 02.10.2003 | |||
4 | Fynn Henze (bis 30.06.2024) | 06.01.2004 | |||
5 | Lukas Dominke | 11.01.2004 | |||
15 | Alexander Babitsch | 03.10.2004 | |||
18 | Fynn Arkenberg | 04.03.1996 | |||
21 | Lorenz Hollenbach (bis 30.06.2024) | 02.10.2003 | |||
26 | Micah Chisholm (bis 30.06.2024) | 19.11.2004 | |||
34 | Yannik Lührs (bis 30.06.2024) | 09.09.2003 | |||
35 | Julian Börner (bis 30.06.2024) | 21.01.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Adem Podrimaj (bis 30.06.2024) | 06.01.2003 | |||
8 | Nick Stepantsev | 08.06.2002 | |||
10 | Eric Uhlmann (bis 30.06.2024) | 05.01.2003 | |||
11 | Montell Ndikom (ab 01.02.2024) | 05.02.2005 | |||
11 | Christopher Scott (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 07.06.2002 | |||
15 | Tim Walbrecht (bis 30.06.2024) | 18.09.2001 | |||
16 | Keanu Brandt | 17.03.2004 | |||
17 | Michel Dammeier | 30.04.2004 | |||
23 | Luis Hesse (bis 30.06.2024) | 23.04.2002 | |||
24 | Muhammed Damar (ab 28.08.2023) (bis 30.06.2024) | 09.04.2004 | |||
25 | Lars Gindorf (bis 30.06.2024) | 13.08.2001 | |||
27 | Tom Moustier (bis 30.06.2024) | 02.05.2002 | |||
28 | Adrian Elias Becker (bis 30.06.2024) | 05.05.2004 | |||
29 | Max Besuschkow (bis 06.02.2024) | 31.05.1997 | |||
35 | Brooklyn Ezeh (ab 01.03.2024) (bis 30.06.2024) | 23.06.2001 | |||
Sturm | |||||
7 | Joyce Philippe Luyeye-Nkula (bis 30.06.2024) | 17.07.2003 | |||
9 | Theo Schröder (bis 30.06.2024) | 14.04.2002 | |||
11 | Hanuel Jo (bis 30.06.2024) | 28.07.2002 | |||
13 | Mamin Sanyang (bis 30.06.2024) | 06.02.2003 | |||
14 | Husseyn Chakroun (bis 30.06.2024) | 10.11.2004 | |||
19 | Lennart Garlipp (bis 30.06.2024) | 01.04.2004 | |||
20 | Marin Popović (bis 30.06.2024) | 18.08.1994 | |||
24 | Antonio Foti (bis 30.06.2024) | 03.11.2003 | |||
29 | Kolja Nuno Oudenne | 11.11.2001 | |||
29 | Sean Busch (bis 30.06.2024) | 19.01.2004 | |||
38 | Thaddäus-Monju Momuluh (bis 03.01.2024) | 18.02.2002 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 29.05.2024 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 02.06.2024 13:30 Uhr |
5 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |