Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jupp Derwall (ab 28.01.1965) (bis 30.06.1965) | 10.03.1927 | ||||
Helmut Schneider (bis 27.01.1965) | 13.07.1913 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Haßdenteufel (bis 30.06.1968) | 13.10.1941 | ||||
Volker Danner (bis 30.06.1966) | 21.08.1942 | ||||
Abwehr | |||||
Erich Rohe (bis 30.06.1972) | 24.08.1937 | ||||
Albert Kempf (bis 30.06.1972) | 18.05.1945 | ||||
Albert Port (bis 30.06.1967) | 24.05.1942 | ||||
Horst Remark (bis 30.06.1966) | 01.06.1936 | ||||
Hans-Günter Grund (bis 30.06.1965) | 11.10.1941 | ||||
Werner Hesse (bis 30.06.1965) | 12.02.1934 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Dieter Diehl (bis 30.06.1972) | 23.08.1941 | ||||
Manfred Klein (bis 30.06.1966) | 08.12.1935 | ||||
Lazar Tasić (bis 30.06.1966) | 05.04.1931 | ||||
Werner Rinas (bis 30.06.1965) | 13.01.1939 | ||||
Sturm | |||||
Emil Poklitar (bis 30.06.1969) | 14.06.1939 | ||||
Walter Gawletta (bis 30.06.1968) | 14.10.1935 | ||||
Horst Schauß (bis 30.06.1967) | 06.11.1945 | ||||
Werner Hölzenbein (bis 30.06.1965) | 04.02.1939 | ||||
Heinz Vollmar (bis 30.06.1965) | 26.04.1936 | ||||
Karl-Heinz Brück (bis 30.06.1965) | 06.03.1945 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 29.05.1965 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.06.1965 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.06.1965 00:00 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 16.06.1965 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.06.1965 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.06.1965 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |