Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernd Oles (bis 30.06.1967) | 15.01.1921 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Haßdenteufel (bis 30.06.1968) | 13.10.1941 | ||||
Manfred Kirsch (bis 30.06.1967) | 09.02.1944 | ||||
Volker Danner (bis 30.06.1966) | 21.08.1942 | ||||
Abwehr | |||||
Erich Rohe (bis 30.06.1972) | 24.08.1937 | ||||
Albert Kempf (bis 30.06.1972) | 18.05.1945 | ||||
Albert Port (bis 30.06.1967) | 24.05.1942 | ||||
Günther Fuchs (bis 30.06.1967) | 01.03.1947 | ||||
Horst Remark (bis 30.06.1966) | 01.06.1936 | ||||
Friedbert Burghard (bis 30.06.1966) | 06.02.1941 | ||||
Karl-Heinz Diehl (bis 30.06.1966) | 06.02.1944 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Dieter Diehl (bis 30.06.1972) | 23.08.1941 | ||||
Manfred Gärtner (bis 30.06.1967) | 17.12.1939 | ||||
Manfred Klein (bis 30.06.1966) | 08.12.1935 | ||||
Lazar Tasić (bis 30.06.1966) | 05.04.1931 | ||||
Karl Ringel (bis 30.06.1966) | 30.09.1932 | ||||
Jörg Holzer (bis 30.06.1966) | 25.08.1943 | ||||
Sturm | |||||
Emil Poklitar (bis 30.06.1969) | 14.06.1939 | ||||
Karlheinz Vogt (bis 30.06.1969) | 23.02.1945 | ||||
Walter Gawletta (bis 30.06.1968) | 14.10.1935 | ||||
Winfried Richter (bis 30.06.1967) | 19.01.1941 | ||||
Horst Schauß (bis 30.06.1967) | 06.11.1945 | ||||
Herbert Schieber (bis 30.06.1967) | 15.02.1941 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 22.05.1966 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.05.1966 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.06.1966 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 08.06.1966 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.06.1966 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.06.1966 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.06.1966 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 26.06.1966 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |