Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gunther Baumann (bis 30.06.1966) | 19.01.1921 | ||||
Torwart | |||||
Winfried Böhm (bis 30.06.1967) | 18.10.1937 | ||||
Ernst Scheurer (bis 30.06.1966) | 12.12.1933 | ||||
Abwehr | |||||
Karl-Jürgen Lang (bis 30.06.1974) | 11.05.1942 | ||||
Karl Metzger (bis 30.06.1969) | 18.04.1943 | ||||
Werner Rumpel (bis 30.06.1969) | 02.03.1940 | ||||
Robert Gehling (bis 30.06.1968) | 30.09.1936 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gert Brunnhuber (bis 30.06.1977) | 26.07.1943 | ||||
Rolf Kupfer (bis 30.06.1970) | 23.06.1943 | ||||
Heinz Krämer (bis 30.06.1969) | 07.03.1938 | ||||
Manfred Berz (bis 30.06.1966) | 13.04.1938 | ||||
Sturm | |||||
Kurt Dachlauer (bis 30.06.1969) | 29.08.1940 | ||||
Manfred Gunkel (bis 30.06.1968) | 18.12.1940 | ||||
Hans Bernrieder (bis 30.06.1967) | 04.11.1941 | ||||
Günter Masurek (bis 30.06.1967) | 25.04.1938 | ||||
Manfred Rühr (bis 30.06.1967) | 19.06.1941 | ||||
Rolf Schweighöfer (bis 30.06.1966) | 01.03.1939 | ||||
Herbert Wietschorke (bis 30.06.1966) | 06.01.1937 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.06.1966 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 08.06.1966 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.06.1966 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.06.1966 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.06.1966 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 26.06.1966 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |