Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fritz Pliska (bis 30.05.1967) | 20.12.1915 | ||||
Torwart | |||||
Hermann Roß (bis 30.06.1970) | 21.06.1939 | ||||
Bernd Brodbek (bis 30.06.1966) | 04.08.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Werner Kik (bis 30.06.1970) | 30.01.1939 | ||||
Klaus Fetting (bis 30.06.1969) | 22.10.1938 | ||||
Adolf Steinig (bis 30.06.1969) | 07.10.1939 | ||||
Klaus Kolling (bis 30.06.1969) | 21.06.1946 | ||||
Vlado Saric (bis 30.06.1967) | 27.11.1945 | ||||
Heinrich Schulten (bis 30.06.1967) | 23.04.1941 | ||||
Felix Claus (bis 30.06.1966) | 25.11.1943 | ||||
Erich Nitsch (bis 30.06.1966) | 11.06.1942 | ||||
Friedhelm Werker (bis 30.06.1966) | 10.06.1939 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans Dörre (bis 30.06.1978) | 14.11.1946 | ||||
Manfred Frankowski (bis 30.06.1969) | 27.01.1942 | ||||
Heinz-Dieter Hasebrink (bis 30.06.1967) | 28.08.1941 | ||||
Eckehard Feigenspan (bis 30.06.1967) | 13.05.1935 | ||||
Werner Peuler (bis 30.06.1966) | 02.12.1964 | ||||
Hannes Schaaf (bis 30.06.1966) | 06.07.1941 | ||||
Sturm | |||||
Ente Lippens (bis 30.06.1976) | 10.11.1945 | ||||
Helmut Littek (bis 30.06.1973) | 15.04.1944 | ||||
Herbert Weinberg (bis 30.06.1973) | 27.01.1939 | ||||
Willi Koslowski (bis 30.06.1967) | 17.12.1937 | ||||
Franz Fliege (bis 30.06.1967) | 10.10.1936 | ||||
Wolfgang Ladage (bis 30.06.1967) | 16.06.1943 | ||||
Hans-Jürgen Kurrat (bis 30.06.1966) | 07.07.1944 | ||||
Klaus van Buer (bis 30.06.1966) | 05.02.1942 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.06.1966 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 08.06.1966 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.06.1966 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.06.1966 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.06.1966 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 26.06.1966 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |