Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans Hipp (bis 30.06.1969) | 10.11.1912 | ||||
Torwart | |||||
Helmut Fischer (bis 30.06.1969) | 25.06.1938 | ||||
Werner Lyzio (bis 30.06.1967) | 06.10.1934 | ||||
Abwehr | |||||
Werner Kitzelmann (bis 30.06.1972) | 03.06.1942 | ||||
Klaus Forbrig (bis 30.06.1969) | 19.04.1938 | ||||
Heinz Stauvermann (bis 30.06.1967) | 16.06.1943 | ||||
Wolfgang Zimmermann (bis 30.06.1967) | 23.08.1941 | ||||
Mittelfeld | |||||
Reinhard Adler (bis 30.06.1970) | 09.02.1947 | ||||
Reinhard Wasner (bis 30.06.1970) | 15.01.1945 | ||||
Günter Blume (bis 30.06.1969) | 23.11.1941 | ||||
Otto Borchardt (bis 30.06.1969) | 08.12.1942 | ||||
Willi Langemann (bis 30.06.1968) | 30.11.1939 | ||||
Jürgen Grupe (bis 30.06.1967) | 29.01.1944 | ||||
Dieter Bedürftig (bis 30.06.1967) | 20.02.1938 | ||||
Sturm | |||||
Meinhardt Messner (bis 30.06.1971) | 19.02.1944 | ||||
Hans Langemann (bis 30.06.1969) | 11.04.1944 | ||||
Günter Weis (bis 30.06.1968) | 13.08.1945 | ||||
Hans Broichhausen (bis 30.06.1967) | 12.08.1942 | ||||
Heinz-Dieter Hansing (bis 30.06.1967) | 09.03.1947 | ||||
Siegfried Agurew (bis 30.06.1967) | 20.01.1939 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 20.05.1967 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.05.1967 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 01.06.1967 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 04.06.1967 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.06.1967 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 14.06.1967 00:00 Uhr |
3 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.06.1967 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 25.06.1967 00:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |