Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erich Ribbeck (bis 30.06.1968) | 13.06.1937 | ||||
Torwart | |||||
Fred-Werner Bockholt (bis 30.06.1971) | 24.06.1943 | ||||
Hermann Roß (bis 30.06.1970) | 21.06.1939 | ||||
Abwehr | |||||
Roland Peitsch (bis 30.06.1973) | 01.09.1949 | ||||
Heinz Stauvermann (bis 30.06.1973) | 16.06.1943 | ||||
Werner Kik (bis 30.06.1970) | 30.01.1939 | ||||
Klaus Fetting (bis 30.06.1969) | 22.10.1938 | ||||
Jürgen Glinka (bis 30.06.1969) | 16.02.1940 | ||||
Adolf Steinig (bis 30.06.1969) | 07.10.1939 | ||||
Klaus Kolling (bis 30.06.1969) | 21.06.1946 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans Dörre (bis 30.06.1978) | 14.11.1946 | ||||
Egbert ter Mors (bis 31.12.1970) | 17.01.1941 | ||||
Manfred Frankowski (bis 30.06.1969) | 27.01.1942 | ||||
Jürgen Neisen (bis 30.06.1969) | 06.12.1947 | ||||
Bondarenko (bis 30.06.1968) | |||||
Sturm | |||||
Ente Lippens (bis 30.06.1976) | 10.11.1945 | ||||
Helmut Littek (bis 30.06.1973) | 15.04.1944 | ||||
Herbert Weinberg (bis 30.06.1973) | 27.01.1939 | ||||
Manfred Burgsmüller (bis 30.06.1971) | 22.12.1949 | ||||
Günter Pröpper (bis 30.06.1969) | 08.12.1941 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 18.05.1968 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.05.1968 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.05.1968 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 03.06.1968 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 09.06.1968 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.06.1968 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 16.06.1968 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 19.06.1968 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |