Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Herbert Siegert (bis 30.06.1968) | 08.02.1920 | ||||
Torwart | |||||
Michael Kellner (bis 30.06.1968) | 28.09.1942 | ||||
Walter Jacobs (bis 30.06.1968) | 06.07.1936 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Eggert (bis 30.06.1977) | 08.06.1943 | ||||
Gerd Wörmer (bis 30.06.1971) | 28.08.1944 | ||||
Jürgen Förster (bis 30.06.1970) | 14.10.1941 | ||||
Peter Schulz (bis 30.06.1970) | 03.03.1940 | ||||
Hermann Clausen (bis 30.06.1968) | 02.11.1934 | ||||
Mittelfeld | |||||
Horst Nußbaum (bis 30.06.1977) | 02.09.1940 | ||||
Georg Damjanoff (bis 30.06.1970) | 12.10.1945 | ||||
Volker Geyer (bis 30.06.1970) | 05.02.1948 | ||||
Bernd Gersdorff (bis 30.06.1969) | 18.11.1946 | ||||
Manfred Maas (bis 30.06.1968) | 20.04.1943 | ||||
Sturm | |||||
Horst Lunenburg (bis 30.06.1970) | 18.01.1943 | ||||
Bernd Erdmann (bis 30.06.1970) | 23.10.1942 | ||||
Erhard Foit (bis 30.06.1969) | 16.08.1939 | ||||
Michael Krampitz (bis 30.06.1969) | 17.09.1942 | ||||
Bernd Sobeck (bis 30.06.1968) | 06.03.1943 | ||||
Lutz Steinert (bis 30.06.1968) | 18.03.1939 | ||||
Hans Tylinski (bis 30.06.1968) | 20.01.1941 | ||||
Klaus Marquardt (bis 30.06.1968) | 20.10.1941 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 18.05.1968 00:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.05.1968 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 26.05.1968 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 03.06.1968 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 09.06.1968 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.06.1968 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 16.06.1968 00:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 23.06.1968 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |