Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernd Oles (bis 30.06.1969) | 15.01.1921 | ||||
Torwart | |||||
Spira Djuric (bis 30.06.1970) | 25.05.1940 | ||||
Harald Hess (bis 30.06.1969) | 03.04.1941 | ||||
Abwehr | |||||
Fritz Treuheit (bis 30.06.1977) | 19.02.1948 | ||||
Bernd Schneider (bis 30.06.1975) | 19.11.1947 | ||||
Günter Streich (bis 30.06.1974) | 06.06.1944 | ||||
Werner Breithaupt (bis 30.06.1970) | 27.02.1940 | ||||
Rolf Biermann (bis 30.06.1970) | 05.10.1940 | ||||
Jürgen Gensheimer (bis 30.06.1969) | 18.09.1945 | ||||
Horst Wilkening (bis 30.06.1969) | 14.12.1936 | ||||
Mittelfeld | |||||
Victor Dospial (bis 30.06.1975) | 01.10.1941 | ||||
Karl-Heinz Bente (bis 30.06.1973) | 13.09.1941 | ||||
Jürgen Billmann (bis 30.06.1969) | 21.12.1942 | ||||
Gert Fröhlich (bis 30.06.1969) | 25.10.1940 | ||||
Sturm | |||||
Hans-Günter von de Fenn (bis 30.06.1973) | 10.03.1948 | ||||
Helmut Siebert (bis 30.06.1972) | 17.03.1942 | ||||
Werner Anzill (bis 30.06.1971) | 19.04.1940 | ||||
Peter Miessmer (bis 30.06.1969) | 14.09.1947 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.05.1969 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.06.1969 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 04.06.1969 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.06.1969 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 15.06.1969 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 18.06.1969 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 22.06.1969 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.06.1969 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |