Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Otto Render (bis 11.04.1969) | 16.04.1926 | ||||
Torwart | |||||
Franz Schwarzwälder (bis 30.06.1974) | 11.12.1949 | ||||
Manfred Krei (bis 30.06.1972) | 02.09.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Roland Kirsch (bis 30.06.1971) | 31.10.1943 | ||||
Werner Adler (bis 30.06.1970) | 31.12.1946 | ||||
Klaus Schmidt (bis 30.06.1970) | 27.06.1941 | ||||
Erwin Rödler (bis 30.06.1970) | 16.08.1936 | ||||
Fritz Fuchs (bis 30.06.1969) | 18.10.1943 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Röhring (bis 30.06.1973) | 12.01.1947 | ||||
Werner Fuchs (bis 30.06.1972) | 25.10.1948 | ||||
Bernhard Oberle (bis 30.06.1972) | 30.12.1946 | ||||
Franz Schmitt (bis 30.06.1971) | 22.02.1940 | ||||
Erwin Schwehm (bis 30.06.1970) | 29.08.1949 | ||||
Sturm | |||||
Manfred Lenz (bis 30.06.1972) | 21.11.1947 | ||||
Mathias Volk (bis 30.06.1972) | 21.02.1947 | ||||
Manfred Feldmüller (bis 30.06.1970) | 22.04.1940 | ||||
Alfons Wachter (bis 30.06.1970) | 06.03.1940 | ||||
Alban Wüst (bis 30.06.1969) | 31.07.1947 | ||||
Lorenz Horr (bis 30.06.1969) | 27.09.1942 | ||||
Josef Sattmann (bis 30.06.1969) | 16.12.1947 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.05.1969 00:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.05.1969 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 04.06.1969 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.06.1969 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 11.06.1969 00:00 Uhr |
6 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 15.06.1969 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 18.06.1969 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 22.06.1969 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |