Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Radoslav Momirski (bis 30.09.1970) | 04.09.1919 | ||||
Torwart | |||||
Andreas Burose (bis 30.06.1971) | 04.02.1945 | ||||
Udo Böhs (bis 30.06.1969) | 15.08.1943 | ||||
Gerhard Krapka (bis 30.06.1969) | 10.09.1940 | ||||
Abwehr | |||||
Friedhelm Holtgrave (bis 30.06.1973) | 14.07.1944 | ||||
Hannes Schaaf (bis 30.06.1972) | 06.07.1941 | ||||
Walter Bulik (bis 30.06.1969) | 17.09.1933 | ||||
Karl-Heinz Diehl (bis 30.06.1969) | 06.02.1944 | ||||
Mittelfeld | |||||
Charly Tripp (bis 31.12.1974) | 03.02.1944 | ||||
Herbert Schröder (bis 30.06.1971) | 22.12.1945 | ||||
Siegfried Müller (bis 30.06.1971) | 18.07.1945 | ||||
Walter Wiethe (bis 30.06.1971) | 03.03.1940 | ||||
Günter Müller (bis 30.06.1970) | 02.11.1946 | ||||
Karl Heinz Wöbker (bis 30.06.1970) | 14.08.1940 | ||||
Reinhard Haseldiek (bis 31.12.1969) | 26.04.1933 | ||||
Helmut Bensmann (bis 30.06.1969) | 19.02.1940 | ||||
Dieter Fesske (bis 30.06.1969) | 08.07.1947 | ||||
Klaus-Peter Timm (bis 30.06.1969) | 19.04.1948 | ||||
Sturm | |||||
Carsten Baumann (bis 30.06.1971) | 07.10.1946 | ||||
Willi Mumme (bis 30.06.1971) | 29.05.1946 | ||||
Wolfgang Kaniber (bis 30.06.1969) | 22.11.1939 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 28.05.1969 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.06.1969 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 04.06.1969 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.06.1969 00:00 Uhr |
3 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 11.06.1969 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 18.06.1969 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 22.06.1969 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.06.1969 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |