Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Tschik Čajkovski (ab 01.01.1970) (bis 31.07.1970) | 24.11.1923 | ||||
Kurt Schreiner (ab 01.12.1969) (bis 31.12.1969) | 08.05.1924 | ||||
Paul Oßwald (bis 16.11.1969) | 04.02.1905 | ||||
Torwart | |||||
Karlheinz Volz (bis 30.06.1971) | 30.03.1947 | ||||
Abwehr | |||||
Egon Schmitt (bis 30.06.1973) | 12.11.1948 | ||||
Josef Weilbächer (bis 30.06.1971) | 29.12.1944 | ||||
Hans Reich (bis 30.06.1971) | 10.07.1942 | ||||
Hermann Nuber (bis 30.06.1971) | 10.10.1935 | ||||
Alfred Resenberg (bis 30.06.1970) | 05.09.1942 | ||||
Peter Rübenach (bis 30.06.1970) | 16.09.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Walter Bechtold (bis 30.06.1972) | 25.07.1947 | ||||
Roland Weida (bis 30.06.1972) | 11.12.1943 | ||||
Helmut Kremers (bis 30.06.1971) | 24.03.1949 | ||||
Heinz Schönberger (bis 30.06.1971) | 30.12.1949 | ||||
Johann Kondert (bis 30.06.1970) | 10.09.1944 | ||||
Sturm | |||||
Pille Gecks (bis 30.06.1972) | 18.09.1942 | ||||
Klaus Winkler (bis 30.06.1971) | 25.05.1949 | ||||
Erwin Kremers (bis 30.06.1971) | 24.03.1949 | ||||
Rudolf Koch (bis 30.06.1971) | 21.04.1950 | ||||
Gerhard Kraft (bis 30.06.1971) | 13.12.1944 | ||||
Willi Rodekurth (bis 30.06.1970) | 31.05.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 27.05.1970 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.05.1970 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.06.1970 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 10.06.1970 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.06.1970 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 17.06.1970 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.06.1970 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.06.1970 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |