Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas Barthel (bis 30.06.1971) | |||||
Torwart | |||||
Walter Pradt (bis 30.06.1971) | 12.04.1949 | ||||
Gerhard Welz (bis 30.06.1971) | 01.02.1945 | ||||
Abwehr | |||||
Otmar Mußgiller (bis 30.06.1973) | 28.05.1951 | ||||
Horst Leupold (bis 30.06.1972) | 30.01.1942 | ||||
Fritz Popp (bis 30.06.1972) | 20.11.1940 | ||||
Ferdinand Wenauer (bis 30.06.1972) | 26.04.1939 | ||||
Ewald Schäffner (bis 30.06.1971) | 17.11.1948 | ||||
Willi Löhr (bis 30.06.1971) | 06.08.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jan Majkowski (bis 30.06.1977) | 20.10.1952 | ||||
Manfred Drexler (bis 30.06.1973) | 26.06.1951 | ||||
Amand Theis (bis 30.06.1972) | 19.11.1949 | ||||
Jürgen Billmann (bis 30.06.1971) | 21.12.1942 | ||||
Wolfgang Riemann (bis 30.06.1971) | 18.11.1949 | ||||
Ludwig Schuster (bis 30.06.1971) | 30.03.1951 | ||||
Siegfried Grimm (bis 30.06.1971) | 01.12.1947 | ||||
Sturm | |||||
Dieter Nüssing (bis 30.06.1974) | 15.08.1949 | ||||
Günther Michl (bis 30.06.1974) | 30.05.1950 | ||||
Rudolf Kröner (bis 30.06.1973) | 06.01.1942 | ||||
Heinz Müller (bis 30.06.1972) | 24.04.1943 | ||||
Herbert Renner (bis 30.06.1971) | 28.09.1946 | ||||
Roland Stegmayer (bis 30.06.1971) | 22.12.1950 | ||||
Christian Rother (bis 30.06.1971) | 02.11.1947 | ||||
Werner Seubert (bis 30.06.1971) | 23.01.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 26.05.1971 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 30.05.1971 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 02.06.1971 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 06.06.1971 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.06.1971 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 16.06.1971 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.06.1971 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.06.1971 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |