Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Kurt Sommerlatt (bis 30.06.1971) | 25.12.1928 | ||||
Torwart | |||||
Willi Ertz (bis 30.06.1981) | 28.05.1943 | ||||
Marcel Perriot (bis 30.06.1972) | 08.08.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Norbert Heß (bis 30.06.1977) | 11.03.1942 | ||||
Heinz Histing (bis 30.06.1976) | 14.09.1950 | ||||
Werner Martin (bis 30.06.1972) | 28.02.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gerd Schley (bis 30.06.1975) | 13.09.1949 | ||||
Hans-Günter Müller (bis 30.06.1975) | 30.03.1949 | ||||
Erich Hermesdorf (bis 30.06.1972) | 12.11.1944 | ||||
Jürgen Müller (bis 30.06.1972) | 25.02.1950 | ||||
Dieter Schmidt (bis 30.06.1972) | 04.02.1947 | ||||
Günter Kuntz (bis 30.06.1972) | 28.11.1938 | ||||
Gerd Zewe (bis 30.06.1972) | 13.06.1950 | ||||
Heinz Henkes (bis 30.06.1971) | 02.05.1949 | ||||
Sturm | |||||
Ludwig Lang (bis 30.06.1977) | 09.02.1946 | ||||
Jürgen Pontes (bis 30.06.1974) | 27.07.1947 | ||||
Jochen Dries (bis 30.06.1972) | 24.02.1947 | ||||
Horst Brand (bis 30.06.1972) | 01.01.1946 | ||||
Hans-Werner Bettinger (bis 30.06.1972) | 23.01.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 26.05.1971 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 02.06.1971 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 06.06.1971 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 09.06.1971 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 16.06.1971 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.06.1971 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.06.1971 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.06.1971 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |