Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erwin Türk (bis 30.06.1971) | 12.11.1934 | ||||
Torwart | |||||
Udo Böhs (bis 30.06.1972) | 15.08.1943 | ||||
Abwehr | |||||
Manfred Waack (bis 30.06.1976) | 08.11.1947 | ||||
Hartmut Hischer (bis 30.06.1973) | 09.12.1947 | ||||
Günter Hoffmann (bis 30.06.1971) | 24.03.1942 | ||||
Wolfgang Hustig (bis 30.06.1971) | 01.08.1950 | ||||
Beyer (bis 30.06.1971) | |||||
Mittelfeld | |||||
Horst Wohlers (bis 30.06.1975) | 06.08.1949 | ||||
Wolfgang Wellnitz (bis 30.06.1974) | 22.02.1942 | ||||
Alfred Hußner (bis 30.06.1973) | 13.05.1950 | ||||
Erich Roschkowski (bis 30.06.1972) | 27.02.1949 | ||||
Sturm | |||||
Werner Greth (bis 30.06.1973) | 17.06.1951 | ||||
Reinhard Löffler (bis 30.06.1973) | 22.02.1942 | ||||
Horst Romes (bis 30.06.1972) | 05.09.1944 | ||||
Wolfgang Krontal (bis 30.06.1971) | 20.03.1947 | ||||
Herbert Liedtke (bis 30.06.1971) | 18.10.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 26.05.1971 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 30.05.1971 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 06.06.1971 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 09.06.1971 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.06.1971 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 16.06.1971 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.06.1971 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.06.1971 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |