Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Baas (ab 22.05.1971) (bis 30.06.1973) | 13.04.1922 | ||||
Kurt Baluses (bis 21.05.1971) | 30.06.1914 | ||||
Torwart | |||||
Rudi Wimmer (bis 30.06.1983) | 20.01.1944 | ||||
Siegfried Kessler (bis 30.06.1977) | 29.03.1941 | ||||
Abwehr | |||||
Günther Fuchs (bis 30.06.1976) | 01.03.1947 | ||||
Jürgen Weidlandt (bis 30.06.1972) | 06.09.1940 | ||||
David Scheu (bis 30.06.1972) | 18.09.1947 | ||||
Eugen Ehmann (bis 30.06.1971) | 14.02.1945 | ||||
Friedhelm Groppe (bis 30.06.1971) | 17.10.1942 | ||||
Klaus Beckfeld (bis 30.06.1971) | 06.10.1943 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans Haunstein (bis 30.06.1975) | 07.08.1950 | ||||
Hans-Dietmar Deinert (bis 30.06.1971) | 06.10.1948 | ||||
Sturm | |||||
Gerd Becker (bis 30.06.1973) | 18.10.1943 | ||||
Horst Wild (bis 30.06.1973) | 04.10.1943 | ||||
Willi Zander (bis 30.06.1972) | 05.03.1946 | ||||
Heiner Hagenbucher (bis 30.06.1972) | 16.06.1949 | ||||
Ernst Abbé (bis 30.06.1971) | 04.06.1948 | ||||
Walter Szaule (bis 30.06.1971) | 13.11.1944 | ||||
Axel Rzany (bis 30.06.1971) | 27.02.1950 | ||||
Theo Menkhaus (bis 30.06.1971) | 21.09.1946 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 26.05.1971 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 30.05.1971 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 02.06.1971 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 06.06.1971 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.06.1971 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 16.06.1971 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.06.1971 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.06.1971 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |