Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans Hipp (bis 30.06.1971) | 10.11.1912 | ||||
Torwart | |||||
Horst Grunenberg (bis 30.06.1973) | 19.06.1942 | ||||
Dieter Motzkau (bis 30.06.1971) | |||||
Abwehr | |||||
Lothar Groß (bis 30.06.1973) | 10.02.1940 | ||||
Ivan Šangulin (bis 30.06.1972) | 20.04.1938 | ||||
Klaus Walleitner (bis 30.06.1972) | 12.09.1947 | ||||
Günter Blume (bis 30.06.1972) | 23.11.1941 | ||||
Joachim Thiel (bis 30.06.1972) | 07.08.1951 | ||||
Hans-Günter Becker (bis 30.06.1971) | 31.08.1938 | ||||
Bernd Meißel (bis 30.06.1971) | 03.10.1938 | ||||
Mittelfeld | |||||
Bernd Frati (bis 30.06.1973) | 01.06.1945 | ||||
Jonny Egbuono (bis 30.06.1972) | 20.07.1944 | ||||
Bernd Langholz (bis 30.06.1971) | 19.11.1942 | ||||
Sturm | |||||
Werner Ipta (bis 30.06.1972) | 18.03.1942 | ||||
Hans Bernrieder (bis 30.06.1972) | 04.11.1941 | ||||
Fred Hoff (bis 30.06.1971) | 25.01.1943 | ||||
Franz Emans (bis 30.06.1971) | 05.12.1950 | ||||
Gerd Gretzler (bis 30.06.1971) | 16.09.1942 | ||||
Hans Weiner (bis 30.06.1971) | 22.09.1941 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.05.1971 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 02.06.1971 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 06.06.1971 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 09.06.1971 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.06.1971 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.06.1971 00:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.06.1971 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.06.1971 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |