Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Edgar Preuß (bis 30.06.1972) | 18.05.1930 | ||||
Torwart | |||||
Udo Böhs (bis 30.06.1972) | 15.08.1943 | ||||
Abwehr | |||||
Manfred Waack (bis 30.06.1976) | 08.11.1947 | ||||
Gerd Wieczorkowski (bis 30.06.1974) | 24.07.1948 | ||||
Hartmut Hischer (bis 30.06.1973) | 09.12.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Rolf Höfert (bis 30.06.1979) | 08.02.1949 | ||||
Horst Wohlers (bis 30.06.1975) | 06.08.1949 | ||||
Wolfgang Wellnitz (bis 30.06.1974) | 22.02.1942 | ||||
Alfred Hußner (bis 30.06.1973) | 13.05.1950 | ||||
Erich Roschkowski (bis 30.06.1972) | 27.02.1949 | ||||
Manfred Meier (bis 30.06.1972) | 07.09.1951 | ||||
Sturm | |||||
Horst Neumann (bis 30.06.1979) | 05.11.1952 | ||||
Ulrich Schulz (bis 31.10.1974) | 11.11.1946 | ||||
Walter Dobberkau (bis 30.06.1974) | 13.02.1949 | ||||
Werner Greth (bis 30.06.1973) | 17.06.1951 | ||||
Reinhard Löffler (bis 30.06.1973) | 22.02.1942 | ||||
Siegfried Beyer (bis 30.06.1973) | 18.07.1943 | ||||
Horst Romes (bis 30.06.1972) | 05.09.1944 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 28.05.1972 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.05.1972 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 04.06.1972 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.06.1972 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.06.1972 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.06.1972 00:00 Uhr |
6 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.06.1972 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 25.06.1972 00:00 Uhr |
6 : 0 |
Schema Vergleich |